Mitarbeiterhistorie Al-Riyadh SC
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
|
| 12.07.2024 | | 72 Tage | 4 | 1,75 |
| | 23.10.2023 | 30.06.2024 | 251 Tage | 24 | 1,00 |
| | 17.09.2023 | 06.10.2023 | 19 Tage | 4 | 1,00 |
|
| 01.07.2023 | 16.09.2023 | 77 Tage | 6 | 0,67 |
| | 05.12.2003 | 30.06.2004 | 208 Tage | 7 | 0,43 |
|
| 15.06.2014 | 14.12.2014 | 182 Tage | 1 | 0,00 |
| | 10.02.2009 | 23.09.2009 | 225 Tage | 1 | 0,00 |
| | 01.07.2005 | 30.06.2007 | 729 Tage | 2 | 0,00 |
| | 01.07.1997 | 30.06.1999 | 729 Tage | 1 | 0,00 |
| | 01.07.1993 | 30.06.1995 | 729 Tage | 1 | 0,00 |
| | 18.09.2022 | 30.06.2023 | 285 Tage | 0 | - |
| | 01.07.2022 | 08.09.2022 | 69 Tage | 0 | - |
| | 01.07.2020 | 31.08.2021 | 426 Tage | 0 | - |
| | 15.10.2019 | 25.01.2020 | 102 Tage | 0 | - |
| | 28.01.2019 | 30.06.2019 | 153 Tage | 0 | - |
| | 01.07.2010 | 08.12.2011 | 525 Tage | 0 | - |
|
| 01.07.1997 | 31.12.1997 | 183 Tage | 0 | - |
| | 01.07.1996 | 30.06.1997 | 364 Tage | 0 | - |
| | 01.01.1996 | 30.06.1996 | 181 Tage | 0 | - |
|
| 01.07.1995 | 30.06.1996 | 365 Tage | 0 | - |
| | 01.07.1989 | 30.06.1991 | 729 Tage | 0 | - |
2024-07-122023-10-232023-09-172023-07-012003-12-052014-06-152009-02-102005-07-011997-07-011993-07-012022-09-182022-07-012020-07-012019-10-152019-01-282010-07-011997-07-011996-07-011996-01-011995-07-011989-07-01