Geb./Alter: | 07.01.1971 (53) |
---|---|
Geburtsort: | Toftir |
Nationalität: | Färöer |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,40 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-A-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 3-4-3 flach |
Øssur Hansen
- Geb./Alter: 07.01.1971 (53)
- Geburtsort: Toftir
- Staatsbürgerschaft: Färöer
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,40 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-4-3 flach
War Spieler:
Letzter Verein :
B68 Toftir II
Karriereende :
01.10.2014
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
AB Argir Trainer | 23/24 (01.01.2024) | vsl. - | 22 | 1,68 | ||
Färöer U19 Trainer | 22/23 (01.04.2023) | vsl. - | 7 | 0,86 | ||
B36 II Trainer | 22/23 (01.01.2023) | 23/24 (31.10.2023) | 26 | 1,27 | ||
B68 Toftir Trainer | 19/20 (01.08.2019) | 21/22 (09.05.2022) | 74 | 1,20 | ||
Färöer U15 Trainer | 18/19 (01.07.2018) | 18/19 (01.07.2019) | 2 | 3,00 | ||
B68 Toftir Co-Trainer | 13/14 (01.01.2014) | 15/16 (31.12.2015) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Jógvan Martin Olsen (30 Spiele) | ||||||
B68 Toftir Trainer | 12/13 (01.01.2013) | 13/14 (31.12.2013) | 1 | 0,00 | ||
B68 Toftir II Trainer | 10/11 (01.01.2011) | 11/12 (31.12.2012) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/15 | 01.10.2014 | B68 Toftir II | Karriereende | - | - | |||||
10/11 | 01.01.2011 | B68 Toftir | B68 Toftir II | - | - | |||||
01/02 | 01.03.2002 | B.93 | B68 Toftir | - | ? | |||||
01/02 | 01.07.2001 | B68 Toftir | B.93 | - | ? | |||||
99/00 | 01.03.2000 | Oldham Athletic | B68 Toftir | - | ? | |||||
99/00 | 01.10.1999 | B36 Tórshavn | Oldham Athletic | - | ? | |||||
98/99 | 01.01.1999 | B68 Toftir | B36 Tórshavn | - | ? | |||||
97/98 | 01.01.1998 | GÍ Göta | B68 Toftir | - | ? | |||||
97/98 | 01.07.1997 | B68 Toftir | GÍ Göta | - | ? | |||||
95/96 | 01.06.1996 | Herning Fremad | B68 Toftir | - | ? | |||||
95/96 | 01.01.1996 | B68 Toftir | Herning Fremad | - | ? | |||||
94/95 | 01.01.1995 | Vejle BK | B68 Toftir | - | ? | |||||
94/95 | 01.07.1994 | B68 Toftir | Vejle BK | - | ? | |||||
88/89 | 01.01.1989 | B68 Toftir II | B68 Toftir | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |