Geb./Alter: | 16.04.1978 (46) |
---|---|
Geburtsort: | Split |
Nationalität: | Kroatien |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,75 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 3-4-2-1 |
Igor Tudor
imago images
- Geb./Alter: 16.04.1978 (46)
- Geburtsort: Split
- Staatsbürgerschaft: Kroatien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,75 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-4-2-1
War Spieler:
Letzter Verein :
Hajduk Split
Meiste Spiele für :
Juventus Turin
Karriereende :
01.07.2008
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lazio Rom Trainer | 23/24 (18.03.2024) | 23/24 (05.06.2024) | 11 | 1,91 | ||
Ol. Marseille Trainer | 22/23 (04.07.2022) | 22/23 (30.06.2023) | 48 | 1,83 | ||
Hellas Verona Trainer | 21/22 (14.09.2021) | 21/22 (28.05.2022) | 36 | 1,47 | ||
Juventus Turin Co-Trainer | 20/21 (23.08.2020) | 20/21 (28.05.2021) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Andrea Pirlo (52 Spiele) | ||||||
Hajduk Split Trainer | 19/20 (01.01.2020) | 20/21 (21.08.2020) | 18 | 1,56 | ||
Udinese Calcio Trainer | 18/19 (20.03.2019) | 19/20 (01.11.2019) | 21 | 1,33 | ||
Udinese Calcio Trainer | 17/18 (24.04.2018) | 17/18 (30.06.2018) | 4 | 1,75 | ||
Galatasaray Trainer | 16/17 (15.02.2017) | 17/18 (18.12.2017) | 34 | 1,79 | ||
Karabükspor Trainer | 16/17 (01.07.2016) | 16/17 (14.02.2017) | 21 | 1,29 | ||
PAOK Saloniki Trainer | 15/16 (01.07.2015) | 15/16 (09.03.2016) | 45 | 1,51 | ||
Hajduk Split Trainer | 12/13 (29.04.2013) | 14/15 (04.02.2015) | 70 | 1,63 | ||
Kroatien Co-Trainer | 12/13 (30.07.2012) | 12/13 (28.04.2013) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Igor Stimac (8 Spiele) | ||||||
Hajduk U17 Trainer | 12/13 (01.07.2012) | 12/13 (28.04.2013) | - | 0,00 | ||
Hajduk Jgd. Trainer | 11/12 (17.08.2011) | 11/12 (30.06.2012) | - | 0,00 | ||
Hajduk Split Co-Trainer | 09/10 (22.08.2009) | 09/10 (12.02.2010) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Edoardo Reja (13 Spiele) |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/09 | 01.07.2008 | Hajduk Split | Karriereende | 700 Tsd. € | - | |||||
07/08 | 01.07.2007 | Juventus Turin | Hajduk Split | 1,50 Mio. € | ablösefrei | |||||
05/06 | 30.06.2006 | AC Siena | Juventus Turin | 3,50 Mio. € | Leih-Ende | |||||
04/05 | 27.01.2005 | Juventus Turin | AC Siena | 4,00 Mio. € | Leihe | |||||
98/99 | 01.07.1998 | Hajduk Split | Juventus Turin | - | 3,70 Mio. € | |||||
95/96 | 30.06.1996 | Trogir | Hajduk Split | - | Leih-Ende | |||||
95/96 | 31.01.1996 | Hajduk Split | Trogir | - | Leihe | |||||
95/96 | 01.01.1996 | Hajduk U19 | Hajduk Split | - | - | |||||
95/96 | 01.07.1995 | Hajduk U17 | Hajduk U19 | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 3,70 Mio. € |
Weitere Angaben
Igor Tudor ist der Onkel von Fran Tudor (Raków Czestochowa).
Igor Tudor ist der Vater von Roko Tudor (HNK Hajduk Split U19).
Igor Tudor ist der Vater von Roko Tudor (HNK Hajduk Split U19).