Walter Fritzsch
15.10.1997 (76)
imago images
- Geb./Alter: 21.11.1920
- Geburtsort: Planitz
- Staatsbürgerschaft: Deutschland
- Todestag: 15.10.1997 (76)
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,74 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Zent. Wismut Aue
Meiste Spiele für :
Zent. Wismut Aue
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDR U21 Trainer | 77/78 (01.07.1977) | 79/80 (30.06.1980) | 77/78 (01.07.1977) / 79/80 (30.06.1980) | 1095 Tage | 14 | 7 | 3 | 4 | 40 | 2,50 : 1,43 | 1,71 | 14 / 1,71 | ||
Dynamo Dresden Trainer | 69/70 (01.07.1969) | 77/78 (03.06.1978) | 69/70 (01.07.1969) / 77/78 (03.06.1978) | 3259 Tage | 88 | 45 | 20 | 23 | 37 | 2,01 : 1,14 | 1,76 | 88 / 1,76 | ||
BSG Stahl Riesa Trainer | 67/68 (01.07.1967) | 68/69 (30.06.1969) | 67/68 (01.07.1967) / 68/69 (30.06.1969) | 730 Tage | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 0,60 : 1,60 | 0,80 | 5 / 0,80 | ||
BSG Stahl Riesa Trainer | 58/59 (01.07.1958) | 58/59 (30.06.1959) | 58/59 (01.07.1958) / 58/59 (30.06.1959) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
SCM K.-M.-St. Trainer | 55/56 (01.01.1956) | 57/58 (31.12.1957) | 55/56 (01.01.1956) / 57/58 (31.12.1957) | 730 Tage | 53 | 11 | 17 | 25 | 33 | 1,08 : 2,13 | 0,94 | 53 / 0,94 | ||
BSG Motor Dessau Trainer | 53/54 (01.07.1953) | 54/55 (30.06.1955) | 53/54 (01.07.1953) / 54/55 (30.06.1955) | 729 Tage | 28 | 7 | 9 | 12 | 20 | 1,36 : 1,96 | 1,07 | 28 / 1,07 | ||
BSG Empor Lauter Trainer | 52/53 (01.07.1952) | 52/53 (30.06.1953) | 52/53 (01.07.1952) / 52/53 (30.06.1953) | 364 Tage | 32 | 13 | 7 | 12 | 21 | 1,81 : 1,91 | 1,44 | 32 / 1,44 | ||
Zent. Wismut Aue Trainer | 50/51 (01.07.1950) | 51/52 (30.06.1952) | 50/51 (01.07.1950) / 51/52 (30.06.1952) | 730 Tage | 54 | 27 | 13 | 14 | 21 | 2,31 : 1,43 | 1,74 | 54 / 1,74 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51/52 | 01.07.1951 | BSG Wismut Aue | Karriereende | - | - | |||||
50/51 | 01.07.1950 | SV Cainsdorf | Zent. Wismut Aue | - | ablösefrei | |||||
47/48 | 01.07.1947 | Unbekannt | SV Cainsdorf | - | ablösefrei | |||||
46/47 | 01.07.1946 | Vereinslos | Unbekannt | - | - | |||||
44/45 | 01.07.1944 | Motor Döbeln | Vereinslos | - | - | |||||
43/44 | 01.01.1944 | BC Hartha | Motor Döbeln | - | ? | |||||
43/44 | 01.07.1943 | VfB Leisnig | BC Hartha | - | ? | |||||
40/41 | 01.07.1940 | Planitzer SC | VfB Leisnig | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |