Name im Heimatland: | Víctor Manuel Vucetich Rojas |
---|---|
Geb./Alter: | 25.06.1955 (69) |
Geburtsort: | Tampico |
Nationalität: |
Mexiko Kroatien |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,16 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 4-4-2 doppel 6 |
Víctor Manuel Vucetich
Getty Images
- Geb./Alter: 25.06.1955 (69)
- Geburtsort: Tampico
- Staatsbürgerschaft: Mexiko
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,16 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-4-2 doppel 6
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mazatlán FC Trainer | 23/24 (07.05.2024) | vsl. - | 13 | 1,15 | ||
CF Monterrey Trainer | 21/22 (02.03.2022) | 22/23 (28.05.2023) | 54 | 1,93 | ||
Chivas Trainer | 20/21 (13.08.2020) | 21/22 (19.09.2021) | 45 | 1,51 | ||
Querétaro FC Trainer | 18/19 (18.02.2019) | 19/20 (02.06.2020) | 47 | 1,40 | ||
Querétaro FC Trainer | 14/15 (24.02.2015) | 16/17 (31.01.2017) | 91 | 1,45 | ||
Mexiko Trainer | 13/14 (12.09.2013) | 13/14 (18.10.2013) | 2 | 1,50 | ||
CF Monterrey Trainer | 08/09 (09.01.2009) | 13/14 (26.08.2013) | 240 | 1,71 | ||
Jaguares Trainer | 06/07 (15.02.2007) | 07/08 (07.09.2007) | 18 | 1,17 | ||
Tiburones Rojos Trainer | 05/06 (03.03.2006) | 06/07 (03.09.2006) | 16 | 1,44 | ||
Tiburones Rojos Trainer | 04/05 (04.03.2005) | 04/05 (30.06.2005) | 10 | 1,00 | ||
CF Pachuca Trainer | 03/04 (01.07.2003) | 03/04 (30.06.2004) | 48 | 1,50 | ||
Puebla FC Trainer | 02/03 (16.09.2002) | 02/03 (03.03.2003) | 19 | 1,05 | ||
La Piedad Trainer | 01/02 (05.10.2001) | 01/02 (30.06.2002) | 28 | 1,71 | ||
Tigres UANL Trainer | 99/00 (17.09.1999) | 99/00 (30.06.2000) | 29 | 1,34 | ||
Club León FC Trainer | 98/99 (01.01.1999) | 98/99 (30.06.1999) | 17 | 0,94 | ||
UAG Tecos Trainer | 97/98 (01.07.1997) | 98/99 (17.08.1998) | 40 | 1,30 | ||
CD Cruz Azul Trainer | 96/97 (01.07.1996) | 96/97 (09.03.1997) | 26 | 1,15 | ||
Tigres UANL Trainer | 95/96 (01.07.1995) | 95/96 (30.06.1996) | - | 0,00 | ||
UAG Tecos Trainer | 93/94 (01.07.1993) | 94/95 (30.06.1995) | - | 0,00 | ||
Club León FC Trainer | 90/91 (25.09.1990) | 92/93 (30.06.1993) | - | 0,00 |