Geb./Alter: | 15.07.1962 (62) |
---|---|
Geburtsort: | Trabzon |
Nationalität: | Türkei |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,23 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Ufuk İskender
U.Iskender
- Geb./Alter: 15.07.1962 (62)
- Geburtsort: Trabzon
- Staatsbürgerschaft: Türkei
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,23 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Karagümrük
Karriereende :
01.07.2000
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
B. Yeni Carsi Nachwuchs-Cheftrainer | 22/23 (09.10.2022) | vsl. - | - | 0,00 | ||
B. Yeni Carsi Trainer | 21/22 (19.04.2022) | 21/22 (30.06.2022) | 3 | 1,33 | ||
B. Yeni Carsi Nachwuchs-Cheftrainer | 21/22 (06.09.2021) | 21/22 (19.04.2022) | - | 0,00 | ||
Kdz. Eregli Bld Trainer | 18/19 (09.11.2018) | 18/19 (14.03.2019) | - | 0,00 | ||
Karsiyaka Trainer | 18/19 (01.07.2018) | 18/19 (04.09.2018) | 1 | 1,00 | ||
A. Üsküdar 1908 Trainer | 16/17 (11.10.2016) | 16/17 (05.12.2016) | 9 | 1,11 | ||
Orduspor Co-Trainer | 12/13 (17.04.2013) | 12/13 (30.06.2013) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Cevat Güler (5 Spiele) | ||||||
Siirtspor Trainer | 12/13 (31.01.2013) | 12/13 (26.02.2013) | 4 | 0,25 | ||
Istanbul BBSK Co-Trainer | 11/12 (06.12.2011) | 11/12 (21.05.2012) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Arif Erdem (29 Spiele) | ||||||
Istanbul BB Jgd Trainer | 11/12 (29.06.2011) | 11/12 (06.12.2011) | - | 0,00 | ||
Büyüksehir Jgd Co-Trainer | 09/10 (16.11.2009) | 10/11 (30.06.2011) | - | 0,00 | ||
C. Rizespor Co-Trainer | 07/08 (21.02.2008) | 07/08 (30.06.2008) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Erdoğan Arıca (15 Spiele) | ||||||
Istanbulspor Nachwuchskoordinator | 03/04 (05.09.2003) | 04/05 (16.09.2004) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00/01 | 01.07.2000 | Unbekannt | Karriereende | - | - | |||||
99/00 | 09.03.2000 | Karriereende | Unbekannt | - | - | |||||
98/99 | 01.07.1998 | Karagümrük | Karriereende | - | - | |||||
96/97 | 16.12.1996 | Güngören Bld | Karagümrük | - | ? | |||||
95/96 | 11.01.1996 | Vereinslos | Güngören Bld | - | - | |||||
95/96 | 29.11.1995 | Tekirdagspor | Vereinslos | - | - | |||||
95/96 | 25.10.1995 | Vereinslos | Tekirdagspor | - | - | |||||
95/96 | 12.09.1995 | Kasimpasa | Vereinslos | - | - | |||||
94/95 | 08.07.1994 | Orduspor | Kasimpasa | - | ? | |||||
93/94 | 30.06.1994 | Tekirdagspor | Orduspor | - | Leih-Ende | |||||
93/94 | 15.10.1993 | Orduspor | Tekirdagspor | - | Leihe | |||||
93/94 | 15.07.1993 | Istanbulspor | Orduspor | - | ? | |||||
92/93 | 30.06.1993 | Gebzespor | Istanbulspor | - | Leih-Ende | |||||
92/93 | 31.12.1992 | Istanbulspor | Gebzespor | - | Leihe | |||||
90/91 | 30.06.1992 | Vefaspor | Keciörengücü | - | Leih-Ende | |||||
91/92 | 15.07.1991 | Keciörengücü | Istanbulspor | - | ? | |||||
90/91 | 04.01.1991 | Keciörengücü | Vefaspor | - | Leihe | |||||
90/91 | 01.07.1990 | Kahramanmaras | Keciörengücü | - | ? | |||||
88/89 | 01.07.1988 | Vefaspor | Kahramanmaras | - | ? | |||||
85/86 | 01.07.1985 | Unbekannt | Vefaspor | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |