Name im Heimatland: | Taner Taşkın |
---|---|
Geb./Alter: | 27.10.1972 (51) |
Geburtsort: | Izmir |
Nationalität: | Türkei |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,75 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 4-1-4-1 |
Taner Taşkın
sakaryaspor.org.tr
- Geb./Alter: 27.10.1972 (51)
- Geburtsort: Izmir
- Staatsbürgerschaft: Türkei
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,75 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-1-4-1
War Spieler:
Letzter Verein :
M.Kemalpasaspor
Meiste Spiele für :
Genclerbirligi
Karriereende :
01.07.2005
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bandirmaspor Trainer | 23/24 (24.10.2023) | 23/24 (24.12.2023) | 10 | 1,90 | ||
Sakaryaspor Trainer | 22/23 (24.01.2023) | 23/24 (03.09.2023) | 19 | 1,58 | ||
A. Keciörengücü Trainer | 21/22 (20.10.2021) | 22/23 (24.12.2022) | 49 | 1,61 | ||
Ankaraspor Trainer | 20/21 (05.06.2021) | 21/22 (19.10.2021) | 8 | 1,75 | ||
Tuzlaspor Trainer | 20/21 (24.02.2021) | 20/21 (15.03.2021) | 4 | 1,00 | ||
Tuzlaspor Trainer | 19/20 (05.03.2020) | 20/21 (25.01.2021) | 27 | 2,00 | ||
Van Spor FK Trainer | 19/20 (13.11.2019) | 19/20 (21.02.2020) | 13 | 1,46 | ||
Manisa BB Trainer | 18/19 (25.04.2019) | 18/19 (27.05.2019) | 6 | 2,00 | ||
Samsunspor Trainer | 18/19 (20.07.2018) | 18/19 (28.01.2019) | 20 | 2,00 | ||
Manisaspor Trainer | 17/18 (16.01.2018) | 17/18 (07.03.2018) | 9 | 0,44 | ||
Amed SK Trainer | 16/17 (26.12.2016) | 17/18 (30.10.2017) | 36 | 1,56 | ||
Sariyer Trainer | 16/17 (01.08.2016) | 16/17 (12.12.2016) | 18 | 1,28 | ||
Manisaspor Trainer | 14/15 (23.10.2014) | 15/16 (30.06.2016) | 74 | 1,51 | ||
Menemen Belediye Trainer | 11/12 (06.04.2012) | 14/15 (17.10.2014) | 88 | 1,59 | ||
Manisa Belediye Trainer | 11/12 (11.11.2011) | 11/12 (05.04.2012) | - | 0,00 | ||
Menemen Belediye Trainer | 08/09 (19.02.2009) | 10/11 (30.06.2011) | 37 | 1,46 | ||
Samsunspor Co-Trainer | 08/09 (28.08.2008) | 08/09 (04.11.2008) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Hayrettin Gümüşdağ (11 Spiele), Ercümend Coşkundere (1 Spiel) | ||||||
Turgutluspor Trainer | 06/07 (14.03.2007) | 06/07 (30.06.2007) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06 | 01.07.2005 | M.Kemalpasaspor | Karriereende | - | - | |||||
04/05 | 01.09.2004 | Vereinslos | M.Kemalpasaspor | - | - | |||||
04/05 | 09.08.2004 | Manisaspor | Vereinslos | - | - | |||||
03/04 | 30.06.2004 | Corumspor | Manisaspor | - | Leih-Ende | |||||
03/04 | 31.08.2003 | Manisaspor | Corumspor | - | Leihe | |||||
00/01 | 03.01.2001 | Mobellaspor | Manisaspor | - | ? | |||||
99/00 | 02.07.1999 | Genclerbirligi | Konya Endüstri | - | ? | |||||
92/93 | 01.07.1992 | Manisaspor | Genclerbirligi | - | ? | |||||
91/92 | 09.07.1991 | M.Kemalpasaspor | Manisaspor | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |