Name im Heimatland: | Мостовий Руслан Іванович |
---|---|
Geb./Alter: | 02.06.1974 |
Geburtsort: | Lviv |
Todestag: | 26.11.2021 (47) |
Nationalität: | Ukraine |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,84 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-A-Lizenz |
Ruslan Mostovyi
26.11.2021 (47)
- Geb./Alter: 02.06.1974
- Geburtsort: Lviv
- Staatsbürgerschaft: Ukraine
- Todestag: 26.11.2021 (47)
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,84 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Rukh Vynnyky
Meiste Spiele für :
Spartak Nalchik
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prykarpattya Trainer | 20/21 (04.09.2020) | 20/21 (01.05.2021) | 24 | 0,88 | ||
Volyn Lutsk U19 Trainer | 19/20 (01.07.2019) | 20/21 (14.08.2020) | - | 0,00 | ||
Rukh Vynnyky Co-Trainer | 17/18 (11.08.2017) | 17/18 (16.11.2017) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Volodymyr Mazyar (16 Spiele) | ||||||
Rukh Vynnyky Trainer | 16/17 (11.11.2016) | 17/18 (10.08.2017) | 11 | 1,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.