Geb./Alter: | k. A. (31) |
---|---|
Geburtsort: | Neustadt an der Waldnaab |
Nationalität: | Türkei |
ø-Amtszeit als Trainer: |
2,36 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-B-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 4-4-2 doppel 6 |
Okan-Tamer Özbay
- Geb./Alter: k. A. (31)
- Geburtsort: Neustadt an der ...
- Staatsbürgerschaft: Türkei
- Trainerlizenz : UEFA-B-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,36 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-4-2 doppel 6
War Spieler:
Letzter Verein :
Frechen 20
Meiste Spiele für :
Frechen 20
Karriereende :
01.01.2020
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Frechen 20 Trainer | 21/22 (01.07.2021) | vsl. 30.06.2025 | 100 | 1,69 | ||
Frechen 20 II Trainer | 19/20 (01.01.2020) | 20/21 (30.06.2021) | - | 0,00 | ||
Frechen 20 Co-Trainer | 19/20 (01.07.2019) | 20/21 (30.06.2021) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Sven Demandt (25 Spiele) | ||||||
Frechen 20 Athletiktrainer | 18/19 (01.07.2018) | 20/21 (30.06.2021) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | 01.01.2020 | Frechen 20 | Karriereende | - | - | |||||
19/20 | 01.07.2019 | Frechen 20 II | Frechen 20 | - | - | |||||
18/19 | 01.07.2018 | Anadolu Weiden | Frechen 20 II | - | ablösefrei | |||||
16/17 | 01.07.2016 | Vohenstrauß | Anadolu Weiden | - | ablösefrei | |||||
14/15 | 01.07.2014 | Irchenrieth | Vohenstrauß | - | ablösefrei | |||||
13/14 | 01.01.2014 | SC Luhe Wildenau | Irchenrieth | - | ablösefrei | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |