Geb./Alter: | 08.02.1970 (54) |
---|---|
Geburtsort: | Rijeka |
Nationalität: | Kroatien |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,31 Jahre |
Mladen Ivancic
- Geb./Alter: 08.02.1970 (54)
- Geburtsort: Rijeka
- Staatsbürgerschaft: Kroatien
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,31 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
HNK Rijeka
Karriereende :
01.07.2002
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
HNK Rijeka Interimstrainer | 11/12 (30.04.2012) | 11/12 (02.05.2012) | - | 0,00 | ||
HNK Rijeka Co-Trainer | 11/12 (19.03.2012) | 11/12 (30.04.2012) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Dragan Skocic (7 Spiele) | ||||||
HNK Rijeka Trainer | 08/09 (07.07.2008) | 08/09 (08.10.2008) | 9 | 1,56 | ||
HNK Rijeka Co-Trainer | 07/08 (01.07.2007) | 07/08 (06.07.2008) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Zlatko Dalic (35 Spiele) | ||||||
HNK Rijeka U19 Trainer | 06/07 (01.10.2006) | 07/08 (01.06.2007) | - | 0,00 | ||
HNK Rijeka Co-Trainer | 05/06 (01.11.2005) | 06/07 (30.09.2006) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Dragan Skocic (14 Spiele) |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/03 | 01.07.2002 | HNK Rijeka | Karriereende | - | - | |||||
01/02 | 01.07.2001 | Unbekannt | HNK Rijeka | - | ablösefrei | |||||
00/01 | 01.07.2000 | Austria Wien | Unbekannt | - | ? | |||||
99/00 | 01.07.1999 | HNK Rijeka | Austria Wien | - | ? | |||||
93/94 | 01.07.1993 | Rudar Labin | HNK Rijeka | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |