Name im Heimatland: | Lars Christian Hopp |
---|---|
Geb./Alter: | 09.09.1976 (48) |
Geburtsort: | Kiel |
Nationalität: |
Deutschland Norwegen |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,89 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Lars Hopp
VfB Lübeck / Agentur 54 Grad
- Geb./Alter: 09.09.1976 (48)
- Geburtsort: Kiel
- Staatsbürgerschaft: Deutschland
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,89 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
JK Retro
Karriereende :
01.07.2018
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
VfB Lübeck Co-Trainer | 21/22 (10.11.2021) | 23/24 (11.12.2023) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Lukas Pfeiffer (82 Spiele) | ||||||
VfB Lübeck II Trainer | 21/22 (01.07.2021) | 21/22 (04.01.2022) | 10 | 1,60 | ||
FSV Zwickau Leiter der Nachwuchsabteilung | 18/19 (07.08.2018) | 19/20 (31.07.2019) | - | 0,00 | ||
Estland U17 Trainer | 17/18 (01.01.2018) | 18/19 (31.10.2018) | 12 | 0,50 | ||
Estland U19 Trainer | 16/17 (01.01.2017) | 17/18 (31.12.2017) | 16 | 0,63 | ||
Estland U17 Trainer | 11/12 (01.01.2012) | 16/17 (31.12.2016) | 63 | 1,00 | ||
Estland U16 Trainer | 08/09 (01.01.2009) | 11/12 (31.12.2011) | 7 | 0,29 | ||
Estland U15 Trainer | 07/08 (01.01.2008) | 08/09 (31.12.2008) | - | 0,00 | ||
St. Pauli II Co-Trainer | 05/06 (01.07.2005) | 05/06 (30.06.2006) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Frank Bernhardt (34 Spiele) |
Ehemalige Vereine
FC Süd Kiel
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | 01.07.2018 | JK Retro | Karriereende | - | - | |||||
12/13 | 01.01.2013 | Eesti Koondis | JK Retro | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |