János Gyarmati
29.08.1974 (64)
- Geb./Alter: 08.02.1910
- Geburtsort: Tápiószele
- Staatsbürgerschaft: Ungarn
- Todestag: 29.08.1974 (64)
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,38 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taj Trainer | 68/69 (01.02.1969) | 69/70 (31.12.1969) | 68/69 (01.02.1969) / 69/70 (31.12.1969) | 333 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Budapesti VSC Trainer | 63/64 (07.12.1963) | 68/69 (31.12.1968) | 63/64 (07.12.1963) / 68/69 (31.12.1968) | 1851 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Komlói BSK Trainer | 63/64 (01.08.1963) | 63/64 (30.11.1963) | 63/64 (01.08.1963) / 63/64 (30.11.1963) | 121 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Dynamo Berlin Trainer | 60/61 (15.07.1960) | 62/63 (30.06.1963) | 60/61 (15.07.1960) / 62/63 (30.06.1963) | 1080 Tage | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 2,40 : 2,60 | 1,80 | 5 / 1,80 | ||
SZEOL Trainer | 58/59 (01.08.1958) | 59/60 (30.06.1960) | 58/59 (01.08.1958) / 59/60 (30.06.1960) | 699 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
DDR Trainer | 55/56 (18.09.1955) | 57/58 (27.10.1957) | 55/56 (18.09.1955) / 57/58 (27.10.1957) | 770 Tage | 10 | 6 | 0 | 4 | 29 | 1,80 : 1,80 | 1,80 | 10 / 1,80 | ||
Vorwärts Berlin Trainer | 54/55 (15.01.1955) | 55/56 (30.04.1956) | 54/55 (15.01.1955) / 55/56 (30.04.1956) | 471 Tage | 35 | 13 | 5 | 17 | 32 | 1,80 : 1,94 | 1,26 | 35 / 1,26 | ||
Dynamo Dresden Trainer | 53/54 (01.07.1953) | 53/54 (31.03.1954) | 53/54 (01.07.1953) / 53/54 (31.03.1954) | 273 Tage | 27 | 13 | 4 | 10 | 18 | 1,78 : 1,56 | 1,59 | 27 / 1,59 | ||
DDR U23 Trainer | 53/54 | 53/54 | 53/54 / 53/54 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Pécel Trainer | 49/50 (01.07.1949) | 49/50 (30.06.1950) | 49/50 (01.07.1949) / 49/50 (30.06.1950) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Budapesti VSC Trainer | 48/49 (01.08.1948) | 48/49 (30.06.1949) | 48/49 (01.08.1948) / 48/49 (30.06.1949) | 333 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Pécel Trainer | 47/48 (15.05.1948) | 47/48 (30.06.1948) | 47/48 (15.05.1948) / 47/48 (30.06.1948) | 46 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Pécel Trainer | 47/48 | 47/48 (15.04.1948) | 47/48 / 47/48 (15.04.1948) | 27917 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Tatabánya Trainer | 42/43 (01.01.1943) | 43/44 (31.12.1943) | 42/43 (01.01.1943) / 43/44 (31.12.1943) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Budapesti VSC Trainer | 40/41 (01.02.1941) | 41/42 | 40/41 (01.02.1941) / 41/42 | 30547 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Ehemalige Vereine
07/1950-12/1952: Kőbányai Lombik TK