Imre Farkasinszky
11.10.2015 (91)
- Geb./Alter: 02.09.1924
- Staatsbürgerschaft: Ungarn
- Todestag: 11.10.2015 (91)
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,33 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VfL Wolfsburg Trainer | 83/84 (22.10.1983) | 83/84 (30.06.1984) | 83/84 (22.10.1983) / 83/84 (30.06.1984) | 252 Tage | 24 | 9 | 4 | 11 | 19 | 1,67 : 1,96 | 1,29 | 24 / 1,29 | ||
VfL Wolfsburg Trainer | 77/78 (05.03.1978) | 78/79 (02.12.1978) | 77/78 (05.03.1978) / 78/79 (02.12.1978) | 272 Tage | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1,33 : 2,33 | 1,33 | 3 / 1,33 | ||
U. Salzgitter Trainer | 76/77 (01.07.1976) | 76/77 (30.06.1977) | 76/77 (01.07.1976) / 76/77 (30.06.1977) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
VfL Wolfsburg Trainer | 66/67 (01.07.1966) | 74/75 (16.01.1975) | 66/67 (01.07.1966) / 74/75 (16.01.1975) | 3121 Tage | 115 | 53 | 22 | 40 | 42 | 1,89 : 1,60 | 1,57 | 115 / 1,57 | ||
VfL Wolfsburg Trainer | 58/59 (01.11.1958) | 58/59 (30.06.1959) | 58/59 (01.11.1958) / 58/59 (30.06.1959) | 241 Tage | 19 | 3 | 3 | 13 | 20 | 1,05 : 2,05 | 0,63 | 19 / 0,63 |