Geb./Alter: | 25.04.1962 (62) |
---|---|
Geburtsort: | Leeuwarden |
Nationalität: | Niederlande |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,96 Jahre |
Berater: | Wasserman |
Foeke Booy
IMAGO
- Geb./Alter: 25.04.1962 (62)
- Geburtsort: Leeuwarden
- Staatsbürgerschaft: Niederlande
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,96 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
FC Utrecht
Meiste Spiele für :
FC Brügge
Karriereende :
01.07.1996
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sparta R. Co-Trainer | 23/24 (03.07.2023) | vsl. 30.06.2025 | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Jeroen Rijsdijk (42 Spiele) | ||||||
SC Cambuur Technischer Direktor | 17/18 (01.01.2018) | 22/23 (30.06.2023) | - | 0,00 | ||
Go Ahead Eagles Trainer | 13/14 (01.07.2013) | 14/15 (22.03.2015) | 66 | 1,02 | ||
Cercle Brügge Trainer | 12/13 (05.11.2012) | 12/13 (02.04.2013) | 21 | 0,90 | ||
FC Utrecht Sportlicher Leiter | 09/10 (01.07.2009) | 11/12 (10.05.2012) | - | 0,00 | ||
Sparta R. Trainer | 07/08 (18.12.2007) | 08/09 (30.06.2009) | 56 | 1,13 | ||
Al-Nassr Trainer | 07/08 (03.07.2007) | 07/08 (30.11.2007) | 8 | 1,38 | ||
FC Utrecht Trainer | 02/03 (01.07.2002) | 07/08 (30.06.2007) | 193 | 1,39 | ||
FC Utrecht Co-Trainer | 99/00 (01.03.2000) | 01/02 (30.06.2002) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Frans Adelaar (82 Spiele), Mark Wotte (4 Spiele) | ||||||
FC Utrecht II Trainer | 96/97 (01.07.1996) | 99/00 (28.02.2000) | - | 0,00 | ||
FC Utrecht Co-Trainer | 95/96 (01.07.1995) | 95/96 (30.06.1996) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Simon Kistemaker (16 Spiele), Ronald Spelbos (15 Spiele), Nol de Ruiter (4 Spiele) | ||||||
Utrecht U19 Trainer | 95/96 (01.07.1995) | 95/96 (30.06.1996) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96/97 | 01.07.1996 | FC Utrecht | Karriereende | - | - | |||||
94/95 | 01.07.1994 | KAA Gent | FC Utrecht | - | 182 Tsd. € | |||||
93/94 | 01.07.1993 | FC Brügge | KAA Gent | - | ? | |||||
89/90 | 01.07.1989 | KV Kortrijk | FC Brügge | - | ? | |||||
88/89 | 01.07.1988 | FC Groningen | KV Kortrijk | - | ? | |||||
87/88 | 01.07.1987 | PEC Zwolle '82 | FC Groningen | - | ? | |||||
85/86 | 01.07.1985 | De Graafschap | PEC Zwolle '82 | - | ? | |||||
84/85 | 01.07.1984 | SC Cambuur | De Graafschap | - | ? | |||||
80/81 | 01.07.1980 | Cambuur U19 | SC Cambuur | - | - | |||||
79/80 | 01.07.1979 | Leeuwarden | Cambuur U19 | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 182 Tsd. € |