Fehmi Baştüzel
03.01.2014 (85)
- Geb./Alter: 14.07.1928
- Geburtsort: Ankara
- Staatsbürgerschaft: Türkei
- Todestag: 03.01.2014 (85)
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,92 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genclerbirligi Nachwuchskoordinator | 95/96 (01.12.1995) | 95/96 (30.06.1996) | 95/96 (01.12.1995) / 95/96 (30.06.1996) | 212 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
G.Birligi U21 Trainer | 92/93 (27.08.1992) | 92/93 (30.06.1993) | 92/93 (27.08.1992) / 92/93 (30.06.1993) | 307 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Genclerbirligi Trainer | 91/92 (28.04.1992) | 91/92 (30.06.1992) | 91/92 (28.04.1992) / 91/92 (30.06.1992) | 63 Tage | 3 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0,33 : 0,67 | 0,67 | 3 / 0,67 | ||
G.Birligi U21 Trainer | 90/91 (21.11.1990) | 91/92 (28.04.1992) | 90/91 (21.11.1990) / 91/92 (28.04.1992) | 524 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Genclerbirligi Nachwuchskoordinator | 89/90 (10.01.1990) | 89/90 (30.06.1990) | 89/90 (10.01.1990) / 89/90 (30.06.1990) | 171 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Genclerbirligi Trainer | 89/90 (02.01.1990) | 89/90 (10.01.1990) | 89/90 (02.01.1990) / 89/90 (10.01.1990) | 8 Tage | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0,00 : 0,00 | 1,00 | 1 / 1,00 | ||
Genclerbirligi Nachwuchskoordinator | 89/90 (01.07.1989) | 89/90 (02.01.1990) | 89/90 (01.07.1989) / 89/90 (02.01.1990) | 185 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Genclerbirligi Trainer | 78/79 (01.07.1978) | 79/80 (30.06.1980) | 78/79 (01.07.1978) / 79/80 (30.06.1980) | 730 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Genclerbirligi Trainer | 75/76 (01.07.1975) | 75/76 (30.06.1976) | 75/76 (01.07.1975) / 75/76 (30.06.1976) | 365 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Genclerbirligi Trainer | 73/74 (01.07.1973) | 73/74 (30.06.1974) | 73/74 (01.07.1973) / 73/74 (30.06.1974) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |