Dariusz Wosz
VfL Bochum
- Geb./Alter: 08.06.1969 (54)
- Geburtsort: Piekary Slaskie
- Staatsbürgerschaft: Deutschland
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,79 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
VfL Bochum
Meiste Spiele für :
VfL Bochum
Karriereende :
01.07.2007
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VfL Bochum Leiter der Fußballschule | 19/20 (01.01.2020) | vsl. - | 19/20 (01.01.2020) / vsl. - | 1614 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
VfL Bochum Klubrepräsentant | 18/19 (10.05.2019) | vsl. - | 18/19 (10.05.2019) / vsl. - | 1850 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
VfL Bochum Jgd. Techniktrainer | 15/16 (01.07.2015) | 17/18 (30.06.2018) | 15/16 (01.07.2015) / 17/18 (30.06.2018) | 1095 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
VfL Bochum U19 Trainer | 13/14 (27.01.2014) | 14/15 (30.06.2015) | 13/14 (27.01.2014) / 14/15 (30.06.2015) | 519 Tage | 38 | 14 | 11 | 13 | 44 | 1,42 : 1,24 | 1,39 | 38 / 1,39 | ||
VfL Bochum II Trainer | 13/14 (01.07.2013) | 13/14 (26.01.2014) | 13/14 (01.07.2013) / 13/14 (26.01.2014) | 209 Tage | 19 | 6 | 1 | 12 | 34 | 1,05 : 1,84 | 1,00 | 19 / 1,00 | ||
VfL Bochum Co-Trainer | 12/13 (08.04.2013) | 12/13 (30.06.2013) | 12/13 (08.04.2013) / 12/13 (30.06.2013) | 83 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Peter Neururer (6 Spiele) | ||||||||||||||
VfL Bochum Interimstrainer | 09/10 (29.04.2010) | 09/10 (30.06.2010) | 09/10 (29.04.2010) / 09/10 (30.06.2010) | 62 Tage | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0,50 : 3,00 | 0,00 | 2 / 0,00 | ||
VfL Bochum Co-Trainer | 09/10 (20.09.2009) | 09/10 (29.04.2010) | 09/10 (20.09.2009) / 09/10 (29.04.2010) | 221 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Heiko Herrlich (22 Spiele), Frank Heinemann (5 Spiele) | ||||||||||||||
VfL Bochum U19 Trainer | 08/09 (01.07.2008) | 12/13 (30.06.2013) | 08/09 (01.07.2008) / 12/13 (30.06.2013) | 1825 Tage | 122 | 61 | 22 | 39 | 93 | 1,98 : 1,52 | 1,68 | 122 / 1,68 | ||
VfL Bochum U19 Co-Trainer | 07/08 (01.07.2007) | 07/08 (30.06.2008) | 07/08 (01.07.2007) / 07/08 (30.06.2008) | 365 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Michael Oenning (14 Spiele), Jürgen Heipertz (12 Spiele) |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/08 | 01.07.2007 | VfL Bochum | Karriereende | - | - | |||||
01/02 | 01.07.2001 | Hertha BSC | VfL Bochum | - | 1,10 Mio. € | |||||
98/99 | 01.07.1998 | VfL Bochum | Hertha BSC | - | 2,60 Mio. € | |||||
91/92 | 01.01.1992 | Hallescher FC | VfL Bochum | - | 400 Tsd. € | |||||
87/88 | 01.07.1987 | Halle U17 | Chemie Halle | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 4,10 Mio. € |