Zoran Vulic
fcsheriffcom
- Geb./Alter: 04.10.1961 (62)
- Geburtsort: Split
- Staatsbürgerschaft: Kroatien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,57 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Hajduk Split
Meiste Spiele für :
FC Nantes
Karriereende :
01.07.1995
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AO Xanthi Trainer | 21/22 (01.02.2022) | 21/22 (04.03.2022) | 21/22 (01.02.2022) / 21/22 (04.03.2022) | 31 Tage | 5 | 2 | 3 | 0 | 21 | 1,80 : 0,60 | 1,80 | 5 / 1,80 | ||
Hajduk Split Trainer | 18/19 (09.09.2018) | 18/19 (27.11.2018) | 18/19 (09.09.2018) / 18/19 (27.11.2018) | 79 Tage | 11 | 5 | 4 | 2 | 25 | 1,64 : 1,09 | 1,73 | 11 / 1,73 | ||
Apollon Smyrnis Trainer | 17/18 (28.09.2017) | 17/18 (12.12.2017) | 17/18 (28.09.2017) / 17/18 (12.12.2017) | 75 Tage | 11 | 3 | 3 | 5 | 23 | 1,36 : 1,45 | 1,09 | 11 / 1,09 | ||
Atyrau Trainer | 16/17 (14.12.2016) | 16/17 (11.04.2017) | 16/17 (14.12.2016) / 16/17 (11.04.2017) | 118 Tage | 5 | 0 | 2 | 3 | 22 | 0,60 : 1,60 | 0,40 | 5 / 0,40 | ||
FC Sheriff Trainer | 15/16 (07.10.2015) | 15/16 (16.06.2016) | 15/16 (07.10.2015) / 15/16 (16.06.2016) | 253 Tage | 18 | 15 | 2 | 1 | 29 | 1,83 : 0,33 | 2,61 | 18 / 2,61 | ||
RNK Split Trainer | 14/15 (24.12.2014) | 15/16 (30.09.2015) | 14/15 (24.12.2014) / 15/16 (30.09.2015) | 280 Tage | 33 | 12 | 9 | 12 | 39 | 1,21 : 1,33 | 1,36 | 33 / 1,36 | ||
Kroatien U19 Trainer | 13/14 (03.01.2014) | 14/15 (23.12.2014) | 13/14 (03.01.2014) / 14/15 (23.12.2014) | 354 Tage | 7 | 3 | 3 | 1 | 41 | 1,29 : 0,71 | 1,71 | 7 / 1,71 | ||
RNK Split Trainer | 12/13 (15.10.2012) | 12/13 (13.05.2013) | 12/13 (15.10.2012) / 12/13 (13.05.2013) | 210 Tage | 20 | 10 | 4 | 6 | 27 | 1,50 : 1,05 | 1,70 | 20 / 1,70 | ||
NK Istra Trainer | 10/11 (06.10.2010) | 10/11 (21.03.2011) | 10/11 (06.10.2010) / 10/11 (21.03.2011) | 166 Tage | 12 | 5 | 1 | 6 | 29 | 1,00 : 1,25 | 1,33 | 12 / 1,33 | ||
NK Istra Trainer | 09/10 (28.02.2010) | 09/10 (22.05.2010) | 09/10 (28.02.2010) / 09/10 (22.05.2010) | 83 Tage | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 1,25 : 0,58 | 1,83 | 12 / 1,83 | ||
HNK Rijeka Trainer | 09/10 (22.09.2009) | 09/10 (10.11.2009) | 09/10 (22.09.2009) / 09/10 (10.11.2009) | 49 Tage | 6 | 2 | 2 | 2 | 22 | 1,67 : 1,50 | 1,33 | 6 / 1,33 | ||
Luch-Energia Trainer | 07/08 (19.12.2007) | 08/09 (10.10.2008) | 07/08 (19.12.2007) / 08/09 (10.10.2008) | 296 Tage | 25 | 3 | 10 | 12 | 38 | 0,84 : 1,80 | 0,76 | 25 / 0,76 | ||
Hajduk Split Trainer | 06/07 (01.07.2006) | 06/07 (09.04.2007) | 06/07 (01.07.2006) / 06/07 (09.04.2007) | 282 Tage | 27 | 18 | 4 | 5 | 28 | 1,67 : 0,63 | 2,15 | 27 / 2,15 | ||
Kroatien Co-Trainer | 02/03 (09.08.2002) | 03/04 (30.06.2004) | 02/03 (09.08.2002) / 03/04 (30.06.2004) | 691 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Otto Baric (24 Spiele) | ||||||||||||||
Hajduk Split Trainer | 02/03 (01.07.2002) | 03/04 (02.05.2004) | 02/03 (01.07.2002) / 03/04 (02.05.2004) | 671 Tage | 12 | 5 | 3 | 4 | 32 | 1,75 : 0,83 | 1,50 | 12 / 1,50 | ||
Hajduk Split Trainer | 00/01 (20.08.2000) | 00/01 (30.06.2001) | 00/01 (20.08.2000) / 00/01 (30.06.2001) | 314 Tage | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0,00 : 1,50 | 0,00 | 2 / 0,00 | ||
Hajduk Split Trainer | 97/98 (12.04.1998) | 97/98 (30.06.1998) | 97/98 (12.04.1998) / 97/98 (30.06.1998) | 79 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95/96 | 01.07.1995 | Hajduk Split | Karriereende | - | - | |||||
92/93 | 01.07.1992 | FC Nantes | Hajduk Split | - | ? | |||||
90/91 | 01.07.1990 | RCD Mallorca | FC Nantes | - | ? | |||||
87/88 | 01.07.1987 | Hajduk Split | RCD Mallorca | - | ? | |||||
79/80 | 01.07.1979 | Hajduk U19 | Hajduk Split | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |