Yuji Yokoyama
- Geb./Alter: 06.07.1969 (55)
- Geburtsort: ---, Saitama
- Staatsbürgerschaft: Japan
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,10 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-4-2 doppel 6
War Spieler:
Letzter Verein :
Omiya Ardija
Karriereende :
01.01.2001
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventforet Kofu Co-Trainer | 22/23 (01.02.2023) | vsl. - | 22/23 (01.02.2023) / vsl. - | 599 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Yoshiyuki Shinoda (78 Spiele), Shinji Otsuka (13 Spiele) | ||||||||||||||
FC Gifu Trainer | 21/22 (06.05.2022) | 22/23 (31.01.2023) | 21/22 (06.05.2022) / 22/23 (31.01.2023) | 270 Tage | 29 | 9 | 6 | 14 | 31 | 1,28 : 1,62 | 1,14 | 29 / 1,14 | ||
FC Gifu Co-Trainer | 21/22 (01.02.2022) | 21/22 (05.05.2022) | 21/22 (01.02.2022) / 21/22 (05.05.2022) | 93 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Toshiya Miura (7 Spiele) | ||||||||||||||
Nagano Parceiro Trainer | 18/19 (01.02.2019) | 21/22 (28.10.2021) | 18/19 (01.02.2019) / 21/22 (28.10.2021) | 1000 Tage | 95 | 38 | 27 | 30 | 62 | 1,22 : 0,96 | 1,48 | 95 / 1,48 | ||
Tochigi SC Trainer | 15/16 (01.02.2016) | 18/19 (31.01.2019) | 15/16 (01.02.2016) / 18/19 (31.01.2019) | 1095 Tage | 107 | 46 | 31 | 30 | 54 | 1,12 : 0,90 | 1,58 | 107 / 1,58 | ||
Shonan Bellmare Co-Trainer | 12/13 (01.02.2013) | 15/16 (31.01.2016) | 12/13 (01.02.2013) / 15/16 (31.01.2016) | 1094 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Gwi-jae Jo (128 Spiele) | ||||||||||||||
AFC Blaublitz Trainer | 11/12 (01.02.2012) | 12/13 (31.01.2013) | 11/12 (01.02.2012) / 12/13 (31.01.2013) | 365 Tage | 34 | 10 | 10 | 14 | 21 | 1,00 : 1,26 | 1,18 | 34 / 1,18 | ||
Omiya U18 Trainer | 08/09 (01.02.2009) | 11/12 (31.01.2012) | 08/09 (01.02.2009) / 11/12 (31.01.2012) | 1094 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Omiya Ardija Co-Trainer | 03/04 (01.02.2004) | 05/06 (31.01.2006) | 03/04 (01.02.2004) / 05/06 (31.01.2006) | 730 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Toshiya Miura (93 Spiele) |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00/01 | 01.01.2001 | Omiya Ardija | Karriereende | - | - | |||||
98/99 | 01.01.1999 | Avispa Fukuoka | Omiya Ardija | - | ? | |||||
97/98 | 01.01.1998 | Kashiwa Reysol | Avispa Fukuoka | - | ? | |||||
91/92 | 01.01.1992 | Chuo University | Hitachi SC | - | ablösefrei | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |