Name im Heimatland: | 최원권 |
---|---|
Geb./Alter: | 08.11.1981 (42) |
Geburtsort: | Seoul |
Nationalität: | Südkorea |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,84 Jahre |
Bevorzugte Formation: | 3-4-3 flach |
Won-kwon Choi
- Geb./Alter: 08.11.1981 (42)
- Geburtsort: Seoul
- Staatsbürgerschaft: Südkorea
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,84 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-4-3 flach
War Spieler:
Letzter Verein :
Daegu FC
Meiste Spiele für :
FC Seoul
Karriereende :
01.01.2017
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vietnam Co-Trainer | 23/24 (09.05.2024) | vsl. - | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Sang-sik Kim (4 Spiele) | ||||||
Vietnam U23 Co-Trainer | 23/24 (09.05.2024) | vsl. - | - | 0,00 | ||
Vietnam U22 Co-Trainer | 23/24 (09.05.2024) | vsl. - | - | 0,00 | ||
Daegu FC Trainer | 22/23 (07.11.2022) | 23/24 (19.04.2024) | 48 | 1,29 | ||
Daegu FC Interimstrainer | 22/23 (14.08.2022) | 22/23 (06.11.2022) | 13 | 1,46 | ||
Daegu FC Co-Trainer | 15/16 (01.01.2016) | 22/23 (13.08.2022) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: André Gaspar (117 Spiele), Byung-geun Lee (79 Spiele), Alexandre Gama (36 Spiele), Hyun-jun Son (28 Spiele), Young-jin Lee (26 Spiele) |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/17 | 01.01.2017 | Daegu FC | Karriereende | - | - | |||||
14/15 | 01.07.2014 | Gyeongju KHNP | Daegu FC | 250 Tsd. € | ? | |||||
13/14 | 01.01.2014 | Jeju United | Gyeongju KHNP | 250 Tsd. € | ablösefrei | |||||
13/14 | 01.12.2013 | Daegu FC | Jeju United | 250 Tsd. € | Leih-Ende | |||||
13/14 | 01.07.2013 | Jeju United | Daegu FC | 500 Tsd. € | Leihe | |||||
10/11 | 01.02.2011 | FC Seoul | Jeju United | - | ablösefrei | |||||
10/11 | 01.01.2011 | Sangju Sangmu | FC Seoul | - | Leih-Ende | |||||
08/09 | 22.12.2008 | FC Seoul | Gwangju Sangmu | - | Leihe | |||||
99/00 | 01.01.2000 | FC Seoul U18 | Anyang LG Cheeta | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |