Geb./Alter: | 07.05.1962 (62) |
---|---|
Nationalität: | Österreich |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,25 Jahre |
Wolfgang Spiegel
- Geb./Alter: 07.05.1962 (62)
- Staatsbürgerschaft: Österreich
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,25 Jahre
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Frauenfußball Trainer | 17/18 (29.08.2017) | 18/19 (28.02.2019) | - | 0,00 | ||
Hatlerdorf Jugendtrainer | 16/17 (01.01.2017) | 16/17 (30.06.2017) | - | 0,00 | ||
A. Lustenau III Co-Trainer | 15/16 (01.07.2015) | 15/16 (30.06.2016) | - | 0,00 | ||
A. Lustenau III Trainer | 14/15 (01.07.2014) | 14/15 (30.06.2015) | - | 0,00 | ||
A. Lustenau Jugendtrainer | 09/10 (01.07.2009) | 12/13 (30.06.2013) | - | 0,00 | ||
Admira Dornbirn Jugendtrainer | 06/07 (29.03.2007) | 08/09 (30.06.2009) | - | 0,00 |