Wojciech Makowski
www.tspodbeskidzie.pl
- Geb./Alter: 04.08.1990 (34)
- Staatsbürgerschaft: Polen
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,61 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urawa Reds Co-Trainer | 24/25 (11.09.2024) | vsl. - | 24/25 (11.09.2024) / vsl. - | 11 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Maciej Skorza (2 Spiele) | ||||||||||||||
Avia Swidnik Trainer | 24/25 (20.06.2024) | 24/25 (09.09.2024) | 24/25 (20.06.2024) / 24/25 (09.09.2024) | 81 Tage | 7 | 2 | 3 | 2 | 21 | 1,14 : 1,00 | 1,29 | 7 / 1,29 | ||
Urawa Reds Co-Trainer | 22/23 (01.01.2023) | 23/24 (31.12.2023) | 22/23 (01.01.2023) / 23/24 (31.12.2023) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Maciej Skorza (58 Spiele), Rafal Janas (2 Spiele) | ||||||||||||||
Podbeskidzie Co-Trainer | 22/23 (20.09.2022) | 22/23 (31.12.2022) | 22/23 (20.09.2022) / 22/23 (31.12.2022) | 102 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Dariusz Zuraw (7 Spiele) | ||||||||||||||
Lech Posen Co-Trainer | 20/21 (01.06.2021) | 21/22 (19.06.2022) | 20/21 (01.06.2021) / 21/22 (19.06.2022) | 383 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Maciej Skorza (40 Spiele) | ||||||||||||||
Raków Co-Trainer | 17/18 (01.07.2017) | 20/21 (31.05.2021) | 17/18 (01.07.2017) / 20/21 (31.05.2021) | 1430 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Marek Papszun (150 Spiele) | ||||||||||||||
AP Wisla Trainer | 16/17 (01.07.2016) | 16/17 (30.06.2017) | 16/17 (01.07.2016) / 16/17 (30.06.2017) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
SEMP Ursynów Jugendtrainer | 15/16 (01.07.2015) | 15/16 (30.06.2016) | 15/16 (01.07.2015) / 15/16 (30.06.2016) | 365 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Borek Krakow Jugendtrainer | 10/11 (01.07.2010) | 14/15 (30.06.2015) | 10/11 (01.07.2010) / 14/15 (30.06.2015) | 1825 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |