Wisla Sandomierz
- Kadergröße: 9
- Durchschnittsalter: 26,1
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Miejski Stadion Sportowy w Sandomierzu 2.219 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Mitarbeiterhistorie Wisla Sandomierz
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | S | U | N | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2024 | 30.06.2024 | 05 Monate 29 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| k. A. | 24.01.2023 | 30.06.2023 | 05 Monate 06 Tage | 17 | 5 | 3 | 9 | 1,06 | |||
| 05.07.2021 | 14.11.2022 | 01 Jahr 04 Monate 09 Tage | 50 | 10 | 9 | 31 | 0,78 | ||||
| 23.04.2019 | 30.06.2021 | 02 Jahre 02 Monate 07 Tage | 68 | 24 | 20 | 24 | 1,35 | ||||
| 01.07.2018 | 22.04.2019 | 09 Monate 22 Tage | 28 | 9 | 5 | 14 | 1,14 | ||||
| 25.10.2017 | 30.06.2018 | 08 Monate 05 Tage | 21 | 8 | 3 | 10 | 1,29 | ||||
| 27.11.2015 | 23.10.2017 | 01 Jahr 10 Monate 26 Tage | 13 | 2 | 3 | 8 | 0,69 | ||||
| 01.07.2015 | 23.11.2015 | 04 Monate 23 Tage | 1 | - | - | 1 | 0,00 | ||||
| 19.07.2010 | 30.06.2015 | 04 Jahre 11 Monate 11 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.12.2002 | 30.06.2004 | 01 Jahr 06 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - |