Wellington Phoenix Jugend
Mitarbeiterhistorie Wellington Phoenix Jugend
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2021 | 30.11.2021 | 243 Tage | 0 | - | ||||
| 01.02.2020 | 30.11.2020 | 303 Tage | 0 | - | ||||
| 22.11.2015 | 30.06.2018 | 951 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2015 | 30.06.2016 | 365 Tage | 0 | - |