VV IJsselmeervogels 2
Mitarbeiterhistorie VV IJsselmeervogels 2
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2013 | 14.09.2014 | 431 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2007 | 30.06.2008 | 365 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2006 | 30.06.2007 | 364 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2005 | 30.06.2006 | 364 Tage | 0 | - |