VV Heerjansdam
Mitarbeiterhistorie VV Heerjansdam
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | S | U | N | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | 02 Monate 21 Tage | 1 | - | - | 1 | 0,00 | |||||
| 01.07.2020 | 30.06.2022 | 01 Jahr 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.07.2019 | 30.06.2021 | 01 Jahr 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.07.2015 | 30.06.2017 | 01 Jahr 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 02.12.2014 | 31.12.2014 | 29 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.07.2013 | 18.11.2014 | 01 Jahr 04 Monate 18 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.07.2012 | 30.06.2013 | 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.07.2010 | 07.02.2011 | 07 Monate 07 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.07.2006 | 29.12.2007 | 01 Jahr 05 Monate 28 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 10.07.1999 | 01.11.2000 | 01 Jahr 03 Monate 22 Tage | 0 | - | - | - | - |