VSV Hedendorf/Neukloster II
Mitarbeiterhistorie VSV Hedendorf/Neukloster II
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2010 | 5198 Tage | 0 | - | |||||
| k. A. | 01.07.2014 | 30.06.2018 | 1460 Tage | 0 | - | |||
| 01.07.2017 | 30.06.2020 | 1095 Tage | 0 | - | ||||
| 30.06.2016 | ? | 0 | - | |||||
| 30.06.2020 | ? | 0 | - | |||||
| ? | 0 | - |