Name im Heimatland: | Vladimír Cifranič |
---|---|
Geb./Alter: | 01.10.1975 (48) |
Nationalität: | Slowakei |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,50 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 4-2-3-1 |
Vladimir Cifranic
- Geb./Alter: 01.10.1975 (48)
- Staatsbürgerschaft: Slowakei
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,50 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
Val. Prikazy
Karriereende :
01.07.2009
Profildaten
Leistungsdaten 24/25
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Podbrezova Co-Trainer | 24/25 (02.09.2024) | vsl. 30.06.2026 | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Stefan Markulik (1 Spiel) | ||||||
Podbrezova Trainer | 24/25 (10.07.2024) | 24/25 (01.09.2024) | 5 | 1,00 | ||
Pohronie Trainer | 24/25 (01.07.2024) | 24/25 (09.07.2024) | - | 0,00 | ||
Pohronie Co-Trainer | 23/24 (01.01.2024) | 23/24 (30.06.2024) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Norbert Gula (13 Spiele) | ||||||
FC ViOn Trainer | 23/24 (01.07.2023) | 23/24 (12.11.2023) | 17 | 0,71 | ||
Puchov Trainer | 21/22 (01.01.2022) | 22/23 (30.06.2023) | 47 | 1,40 | ||
Namestovo Trainer | 21/22 (07.09.2021) | 21/22 (31.12.2021) | 10 | 0,10 | ||
Podbrezova Trainer | 19/20 (01.06.2020) | 20/21 (03.12.2020) | 18 | 1,89 | ||
Puchov Trainer | 19/20 (01.07.2019) | 19/20 (31.05.2020) | 20 | 1,35 | ||
AS Trencin Interimstrainer | 18/19 (03.05.2019) | 18/19 (06.05.2019) | 1 | 0,00 | ||
AS Trencin Trainer | 18/19 (29.10.2018) | 18/19 (19.03.2019) | 10 | 0,50 | ||
AS Trencin Co-Trainer | 18/19 (01.07.2018) | 18/19 (28.10.2018) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Ricardo Moniz (25 Spiele) | ||||||
AS Trencin Trainer | 17/18 (12.09.2017) | 17/18 (30.06.2018) | 28 | 1,82 | ||
AS Trencin Co-Trainer | 13/14 (01.07.2013) | 17/18 (12.09.2017) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Ivan Vrabec (82 Spiele), Martin Sevela (74 Spiele), Lubos Nosicky (14 Spiele) |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/10 | 01.07.2009 | Val. Prikazy | Karriereende | - | - | |||||
08/09 | 18.02.2009 | Tre. Stankovce | Val. Prikazy | - | ? | |||||
07/08 | 07.02.2008 | Michalovce | Tre. Stankovce | - | ? | |||||
06/07 | 06.02.2007 | Slavoj Trebisov | Michalovce | - | ? | |||||
06/07 | 01.08.2006 | FC ViOn | Slavoj Trebisov | - | ? | |||||
05/06 | 02.08.2005 | Michalovce | FC ViOn | - | ? | |||||
04/05 | 15.02.2005 | SK LR Crystal | Michalovce | - | ? | |||||
04/05 | 13.08.2004 | Odra Wodzislaw | SK LR Crystal | - | ? | |||||
03/04 | 02.03.2004 | FC SH Senica | Odra Wodzislaw | - | ? | |||||
03/04 | 03.09.2003 | 1.FC Kosice | FC SH Senica | - | ? | |||||
02/03 | 12.07.2002 | AS Trencin | 1.FC Kosice | - | ? | |||||
01/02 | 06.10.2001 | Slo. Bratislava | AS Trencin | - | ? | |||||
01/02 | 13.07.2001 | AS Trencin | Slo. Bratislava | - | ? | |||||
98/99 | 01.07.1998 | 1.FC Kosice | AS Trencin | - | ? | |||||
97/98 | 30.10.1997 | Sparta Prag | 1.FC Kosice | - | ? | |||||
97/98 | 25.07.1997 | 1.FC Kosice | Sparta Prag | - | ? | |||||
96/97 | 31.12.1996 | AS Trencin | 1.FC Kosice | - | Leih-Ende | |||||
95/96 | 24.02.1996 | 1.FC Kosice | AS Trencin | - | Leihe | |||||
94/95 | 01.07.1994 | 1.FC Kosice U19 | 1.FC Kosice | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |