Name im Heimatland: | Чумак Владимир Данилович |
---|---|
Geb./Alter: | 1914 (~ 110) |
Nationalität: |
Russland UdSSR |
ø-Amtszeit als Trainer: |
5,00 Jahre |
Vladimir Chumak
- Geb./Alter: 1914 (~ 110)
- Staatsbürgerschaft: Russland
- ø-Amtszeit als Trainer : 5,00 Jahre
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Met. Kommunarsk Co-Trainer | 62/63 (01.01.1963) | 63/64 (31.12.1963) | - | 0,00 | ||
S. Voroshilovsk Trainer | 57/58 (01.01.1958) | 62/63 (31.12.1962) | - | 0,00 | ||
DO Tashkent Trainer | 49/50 (01.01.1950) | 54/55 (31.12.1954) | 11 | 1,36 |