VfL Sittensen
Mitarbeiterhistorie VfL Sittensen
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | S | U | N | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2015 | 30.06.2015 | 03 Monate 28 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 02.03.2015 | 30.06.2015 | 03 Monate 28 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.07.2013 | 01.03.2015 | 01 Jahr 07 Monate 29 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.07.2008 | 16 Jahre 02 Monate 24 Tage | 0 | - | - | - | - | |||||
| 01.07.2001 | 30.06.2002 | 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| - | 0 | - | - | - | - | ||||||
| 30.06.2008 | - | 0 | - | - | - | - |