Mitarbeiterhistorie VfB Zwenkau 02
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | S | U | N | PPS |
| | 27.09.2016 | 09.10.2016 | 12 Tage | 1 | 1 | - | - | 3,00 |
|
| 01.01.2018 | 19.10.2019 | 01 Jahr 09 Monate 17 Tage | 18 | 8 | 4 | 6 | 1,56 |
| | 01.07.2023 | | 01 Jahr 02 Monate 21 Tage | 4 | 2 | - | 2 | 1,50 |
| | 01.07.2017 | 13.08.2017 | 01 Monat 13 Tage | 2 | 1 | - | 1 | 1,50 |
| | 14.08.2017 | 31.12.2017 | 04 Monate 17 Tage | 16 | 5 | 1 | 10 | 1,00 |
| | 05.04.2017 | 30.06.2017 | 02 Monate 25 Tage | 8 | 1 | 4 | 3 | 0,88 |
| | 10.10.2016 | 04.04.2017 | 05 Monate 25 Tage | 14 | 2 | 3 | 9 | 0,64 |
|
| 01.07.2015 | 26.09.2016 | 01 Jahr 02 Monate 26 Tage | 8 | 1 | 2 | 5 | 0,63 |
| k. A. | 01.07.2020 | 30.06.2023 | 02 Jahre 11 Monate 30 Tage | 3 | - | - | 3 | 0,00 |
| | 20.10.2019 | 30.06.2020 | 08 Monate 10 Tage | 1 | - | - | 1 | 0,00 |
| | 01.07.2012 | 30.06.2015 | 02 Jahre 11 Monate 30 Tage | 1 | - | - | 1 | 0,00 |
| | 02.01.2006 | 17.04.2006 | 03 Monate 15 Tage | 0 | - | - | - | - |
2016-09-272018-01-012023-07-012017-07-012017-08-142017-04-052016-10-102015-07-012020-07-012019-10-202012-07-012006-01-02