Venets Gulkevichi (-2002)
Mitarbeiterhistorie Venets Gulkevichi (-2002)
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.1989 | 31.12.1994 | 2190 Tage | 1 | 0,00 | ||||
| 01.01.1997 | 30.05.1997 | 149 Tage | 0 | - | ||||
| 16.08.1995 | 31.07.1996 | 350 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.1995 | 15.08.1995 | 45 Tage | 0 | - |