Valeriy Shantalosov
www.fc-chayka.ru
- Geb./Alter: 15.03.1966 (58)
- Geburtsort: Mogilev
- Staatsbürgerschaft: Belarus
- Trainerlizenz : A-Lizenz
War Spieler:
Letzter Verein :
Tobol Kostanay
Meiste Spiele für :
Lokomotiv NN
Karriereende :
01.01.2006
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amkar Perm Torwart-Trainer | 23/24 (17.01.2024) | vsl. 31.12.2024 | 23/24 (17.01.2024) / vsl. 31.12.2024 | 250 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Torwart-Trainer unter: Andrey Blazhko (24 Spiele) | ||||||||||||||
Dinamo Makhach. Torwart-Trainer | 21/22 (07.12.2021) | 22/23 (17.06.2023) | 21/22 (07.12.2021) / 22/23 (17.06.2023) | 557 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Torwart-Trainer unter: Goran Aleksic (51 Spiele) | ||||||||||||||
FC Krasniy Torwart-Trainer | 20/21 (01.07.2020) | 20/21 (04.12.2020) | 20/21 (01.07.2020) / 20/21 (04.12.2020) | 156 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Torwart-Trainer unter: Viktor Bulatov (16 Spiele) | ||||||||||||||
Chaika Pes. Torwart-Trainer | 19/20 (30.10.2019) | 19/20 (30.06.2020) | 19/20 (30.10.2019) / 19/20 (30.06.2020) | 244 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Torwart-Trainer unter: Magomed Adiev (4 Spiele), Yuriy Lykov (3 Spiele) | ||||||||||||||
Torpedo Moskau Torwart-Trainer | 16/17 (03.03.2017) | 17/18 (05.06.2018) | 16/17 (03.03.2017) / 17/18 (05.06.2018) | 459 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Torwart-Trainer unter: Igor Kolyvanov (27 Spiele), Viktor Bulatov (8 Spiele) | ||||||||||||||
Baltika Torwart-Trainer | 15/16 (17.06.2016) | 16/17 (07.02.2017) | 15/16 (17.06.2016) / 16/17 (07.02.2017) | 235 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Torwart-Trainer unter: Aleksandr Gorbachev (13 Spiele), Igor Zakharyak (12 Spiele) | ||||||||||||||
Khimki Torwart-Trainer | 14/15 (26.06.2015) | 15/16 (16.06.2016) | 14/15 (26.06.2015) / 15/16 (16.06.2016) | 356 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Torwart-Trainer unter: Vadim Khafizov (34 Spiele) | ||||||||||||||
Sokol Saratov Torwart-Trainer | 14/15 (13.01.2015) | 14/15 (25.06.2015) | 14/15 (13.01.2015) / 14/15 (25.06.2015) | 163 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Torwart-Trainer unter: Igor Chugaynov (13 Spiele) | ||||||||||||||
Sibir-2 Torwart-Trainer | 12/13 (07.04.2013) | 14/15 (31.12.2014) | 12/13 (07.04.2013) / 14/15 (31.12.2014) | 633 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Torwart-Trainer unter: Andrey Arefin (33 Spiele), Sergey Vylezhanin (19 Spiele) | ||||||||||||||
Fakel Voronezh Torwart-Trainer | 11/12 (01.11.2011) | 12/13 (31.01.2013) | 11/12 (01.11.2011) / 12/13 (31.01.2013) | 457 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Torwart-Trainer unter: Sergey Savchenkov (21 Spiele), Konstantin Sarsania (13 Spiele) | ||||||||||||||
KS Samara Torwart-Trainer | 10/11 (04.08.2010) | 11/12 (04.07.2011) | 10/11 (04.08.2010) / 11/12 (04.07.2011) | 334 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Torwart-Trainer unter: Aleksandr Tarkhanov (31 Spiele) | ||||||||||||||
Khimki Torwart-Trainer | 08/09 (01.01.2009) | 10/11 (03.08.2010) | 08/09 (01.01.2009) / 10/11 (03.08.2010) | 579 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Torwart-Trainer unter: Konstantin Sarsania (23 Spiele), Aleksandr Tarkhanov (20 Spiele), Igor Chugaynov (8 Spiele), Evgeniy Bushmanov (2 Spiele) | ||||||||||||||
Sportacademclub Torwart-Trainer | 08/09 (01.07.2008) | 08/09 (31.12.2008) | 08/09 (01.07.2008) / 08/09 (31.12.2008) | 183 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Torwart-Trainer unter: Konstantin Sarsania (23 Spiele) | ||||||||||||||
Sibir Torwart-Trainer | 06/07 (01.01.2007) | 07/08 (20.06.2008) | 06/07 (01.01.2007) / 07/08 (20.06.2008) | 536 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Torwart-Trainer unter: Vladimir Faizulin (46 Spiele), Dmitriy Radyukin (12 Spiele), Sergey Oborin (4 Spiele) |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06 | 01.01.2006 | Tobol Kostanay | Karriereende | - | - | |||||
02/03 | 12.01.2003 | Torpedo-SKA | Tobol Kostanay | - | ablösefrei | |||||
01/02 | 01.01.2002 | Belshina | Torpedo-SKA | - | ablösefrei | |||||
00/01 | 01.01.2001 | Lokomotiv NN | Belshina | - | ? | |||||
98/99 | 01.01.1999 | Torpedo Moskau | Lokomotiv NN | - | ? | |||||
97/98 | 01.01.1998 | Baltika | Torpedo Moskau | - | ? | |||||
95/96 | 01.01.1996 | Lokomotiv NN | Baltika | - | ? | |||||
89/90 | 01.01.1990 | Daugava | Lokomotiv NN | - | ablösefrei | |||||
87/88 | 01.01.1988 | Zvejnieks | Daugava | - | ablösefrei | |||||
86/87 | 01.01.1987 | Dnepr Mogilev | Zvejnieks | - | ablösefrei | |||||
84/85 | 01.01.1985 | Dinamo Minsk | Dnepr Mogilev | - | ablösefrei | |||||
83/84 | 01.01.1984 | Dinamo Minsk II | Dinamo Minsk | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |