Name im Heimatland: | Егоров Валентин Петрович |
---|---|
Geb./Alter: | 18.03.1947 (77) |
Geburtsort: | Krasnogorka |
Nationalität: |
Kasachstan UdSSR |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,82 Jahre |
Valentin Egorov
Karriereende
Letzter Posten:
Co-Trainer
Zhenis Astana
Amtsende: 31.12.2005
- Geb./Alter: 18.03.1947 (77)
- Geburtsort: Krasnogorka
- Staatsbürgerschaft: Kasachstan
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,82 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Dynamo Ts.
Meiste Spiele für :
Kairat Almaty
Karriereende :
01.01.1979
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Zhenis Co-Trainer | 04/05 (16.05.2005) | 05/06 (31.12.2005) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Vladimir Mukhanov (28 Spiele) | ||||||
Evrazia Trainer | 04/05 (01.01.2005) | 04/05 (15.05.2005) | 1 | 0,00 | ||
Astana-1964 Co-Trainer | 98/99 (01.01.1999) | 02/03 (31.12.2002) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Vladimir Dergach (55 Spiele), Sergey Gorokhovodatskiy (29 Spiele), Vladimir Fomichev (19 Spiele), Igor Svechnikov (7 Spiele) | ||||||
Astana-1964 Interimstrainer | 98/99 (21.09.1998) | 98/99 (31.12.1998) | - | 0,00 | ||
Astana Interimstrainer | 96/97 (02.11.1996) | 96/97 (31.12.1996) | - | 0,00 | ||
Tselinnik Interimstrainer | 95/96 (15.05.1996) | 95/96 (24.06.1996) | - | 0,00 | ||
Tselinnik Trainer | 87/88 (01.01.1988) | 90/91 (31.12.1990) | 4 | 1,50 | ||
Tselinnik Interimstrainer | 78/79 (01.01.1979) | 79/80 (31.12.1979) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78/79 | 01.01.1979 | Tselinnik | Karriereende | - | - | |||||
71/72 | 01.01.1972 | Traktor Pavlodar | Dynamo Ts. | - | ? | |||||
69/70 | 01.01.1970 | Shakhter K. | Traktor Pavlodar | - | ? | |||||
68/69 | 01.01.1969 | Kairat Almaty | Shakhter K. | - | ? | |||||
66/67 | 01.01.1967 | Kairat II | Kairat Almaty | - | - | |||||
65/66 | 01.01.1966 | Unbekannt | Kairat II | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |