Union Rohrbach/Berg Jugend
Mitarbeiterhistorie Union Rohrbach/Berg Jugend
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2013 | 30.06.2015 | 729 Tage | 0 | - | ||||
| 22.03.2006 | 30.06.2014 | 3022 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.1996 | 08.08.1996 | 38 Tage | 0 | - |