Union de Sidi Kacem
Mitarbeiterhistorie Union de Sidi Kacem
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2023 | 11.03.2024 | 82 Tage | 0 | - | ||||
| 17.04.2022 | 10.10.2022 | 176 Tage | 0 | - | ||||
| 14.11.2020 | 30.06.2023 | 958 Tage | 0 | - | ||||
| 01.01.2020 | 01.10.2020 | 274 Tage | 0 | - | ||||
| 23.03.2017 | 30.06.2017 | 99 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2016 | 30.06.2017 | 364 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2000 | 30.06.2001 | 364 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.1991 | 30.06.1993 | 730 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.1984 | 30.06.1990 | 2190 Tage | 0 | - |