Mitarbeiterhistorie Ullensaker/Kisa IL
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | S | U | N | PPS |
| | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 02 Jahre 11 Monate 29 Tage | 101 | 40 | 21 | 40 | 1,40 |
| | 01.01.2019 | 11.01.2021 | 02 Jahre 10 Tage | 63 | 23 | 11 | 29 | 1,27 |
| | 05.10.2021 | 14.07.2023 | 01 Jahr 09 Monate 09 Tage | 53 | 29 | 12 | 12 | 1,87 |
| | 21.07.2010 | 31.12.2012 | 02 Jahre 05 Monate 10 Tage | 37 | 18 | 2 | 17 | 1,51 |
| | 03.01.2014 | 31.12.2014 | 11 Monate 28 Tage | 33 | 8 | 5 | 20 | 0,88 |
| | 01.01.2013 | 31.12.2013 | 11 Monate 29 Tage | 32 | 11 | 7 | 14 | 1,25 |
| | 01.01.2024 | | 08 Monate 22 Tage | 20 | 11 | 4 | 5 | 1,85 |
| | 01.07.2021 | 03.10.2021 | 03 Monate 02 Tage | 16 | 4 | 3 | 9 | 0,94 |
| | 01.08.2023 | 31.12.2023 | 04 Monate 29 Tage | 13 | 4 | 5 | 4 | 1,31 |
| | 12.01.2021 | 18.06.2021 | 05 Monate 06 Tage | 6 | 2 | 1 | 3 | 1,17 |
| | 15.07.2023 | 31.07.2023 | 16 Tage | 2 | 1 | - | 1 | 1,50 |
| | 19.06.2021 | 30.06.2021 | 11 Tage | 2 | 1 | - | 1 | 1,50 |
| | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 11 Monate 29 Tage | 2 | 1 | - | 1 | 1,50 |
| | 01.01.2007 | 31.12.2007 | 11 Monate 29 Tage | 0 | - | - | - | - |
| | 01.01.2004 | 31.12.2005 | 01 Jahr 11 Monate 29 Tage | 0 | - | - | - | - |
2016-01-012019-01-012021-10-052010-07-212014-01-032013-01-012024-01-012021-07-012023-08-012021-01-122023-07-152021-06-192015-01-012007-01-012004-01-01