UD Los Barrios
Mitarbeiterhistorie UD Los Barrios
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | S | U | N | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2022 | 02 Jahre 02 Monate 24 Tage | 0 | - | - | - | - | |||||
| 30.11.2021 | 30.06.2022 | 07 Monate 00 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.07.2021 | 07.12.2021 | 05 Monate 06 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 11.03.2020 | 30.06.2020 | 03 Monate 19 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.07.2019 | 09.01.2020 | 06 Monate 09 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.07.2018 | 05.02.2019 | 07 Monate 05 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.07.2017 | 30.06.2019 | 01 Jahr 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.07.2016 | 30.06.2017 | 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.07.2009 | 12.05.2010 | 10 Monate 11 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.07.2008 | 30.06.2009 | 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.07.2008 | 30.06.2009 | 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.07.2002 | 30.06.2003 | 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - |