TV Schierling
- Kadergröße: 16
- Durchschnittsalter: 27,6
- Legionäre: 2 12,5 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Laberstadion 2.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Mitarbeiterhistorie TV Schierling
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2019 | 2093 Tage | 0 | - | |||||
| 01.07.2016 | 30.06.2018 | 729 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2014 | 30.06.2016 | 730 Tage | 9 | 0,78 | ||||
| 01.01.2011 | 20.10.2013 | 1023 Tage | 0 | - | ||||
| 02.10.2009 | 30.06.2010 | 271 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2008 | 30.09.2009 | 456 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2005 | 30.06.2008 | 1095 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2003 | 30.06.2005 | 730 Tage | 0 | - |