TuS Hamburg
- Kadergröße: 12
- Durchschnittsalter: 26,3
- Legionäre: 7 58,3 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Sportplatz Beim Gesundbrunnen 1.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Mitarbeiterhistorie TuS Hamburg
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2019 | 30.06.2023 | 1460 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2019 | 30.06.2023 | 1460 Tage | 5 | 1,80 | ||||
| 30.09.2014 | 30.06.2018 | 1369 Tage | 4 | 0,75 | ||||
| 01.07.2000 | 30.06.2003 | 1094 Tage | 0 | - | ||||
| 17.12.2007 | 19.08.2009 | 611 Tage | 0 | - | ||||
| 30.06.2023 | 452 Tage | 2 | 1,50 | |||||
| 01.07.2007 | 30.06.2008 | 365 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2018 | 30.06.2019 | 364 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2018 | 30.06.2019 | 364 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2006 | 30.06.2007 | 364 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2006 | 30.06.2007 | 364 Tage | 0 | - | ||||
| 25.08.2009 | 23.08.2010 | 363 Tage | 0 | - | ||||
| 14.09.2010 | 30.06.2011 | 289 Tage | 0 | - | ||||
| 15.03.2012 | 17.12.2012 | 277 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2011 | 15.03.2012 | 258 Tage | 0 | - | ||||
| 23.10.2005 | 11.04.2006 | 170 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2007 | 16.12.2007 | 168 Tage | 0 | - | ||||
| 12.06.2023 | 30.06.2023 | 18 Tage | 0 | - | ||||
| 23.10.2005 | ? | 0 | - | |||||
| ? | 0 | - | ||||||
| k. A. | 30.09.2014 | ? | 0 | - |