Türkspor Futbol Kulübü
- Kadergröße: 3
- Durchschnittsalter: 0,0
- Legionäre: 3 100,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Poststadion (Kunstrasenplatz 3, Lichtplatz) 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Mitarbeiterhistorie Türkspor Futbol Kulübü
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2015 | 31.01.2017 | 580 Tage | 2 | 1,50 | ||||
| 09.04.2017 | 30.10.2017 | 204 Tage | 1 | 0,00 | ||||
| 27.03.2017 | 10.04.2017 | 14 Tage | 0 | - | ||||
| ? | 1 | 0,00 |