Tsvetan Yonchev
Karriereende
Letzter Posten:
Trainer
Minyor Chicago
Amtsende: 30.06.2016
www.fccska.com
- Geb./Alter: 15.02.1956 (68)
- Geburtsort: Vratsa
- Staatsbürgerschaft: Bulgarien
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,57 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Ludogorets
Meiste Spiele für :
ZSKA Sofia
Karriereende :
01.01.1991
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minyor Chicago Trainer | 15/16 (01.07.2015) | 15/16 (30.06.2016) | 15/16 (01.07.2015) / 15/16 (30.06.2016) | 365 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Lake Forest Jugendtrainer | 04/05 (01.07.2004) | 08/09 (30.06.2009) | 04/05 (01.07.2004) / 08/09 (30.06.2009) | 1825 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Velbazhd Co-Trainer | 97/98 (01.07.1997) | 98/99 (30.06.1999) | 97/98 (01.07.1997) / 98/99 (30.06.1999) | 729 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
ZSKA Sofia Trainer | 94/95 (20.09.1994) | 94/95 (02.10.1994) | 94/95 (20.09.1994) / 94/95 (02.10.1994) | 12 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
ZSKA Sofia Trainer | 92/93 (28.09.1992) | 92/93 (01.06.1993) | 92/93 (28.09.1992) / 92/93 (01.06.1993) | 246 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
ZSKA Sofia Co-Trainer | 90/91 (01.09.1990) | 92/93 (27.09.1992) | 90/91 (01.09.1990) / 92/93 (27.09.1992) | 757 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Asparuh Nikodimov (9 Spiele) |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90/91 | 01.01.1991 | Ludogorets | Karriereende | - | - | |||||
90/91 | 01.07.1990 | Anag. Karditsas | Ludogorets | - | ablösefrei | |||||
89/90 | 01.07.1989 | Felgueiras | Anag. Karditsas | - | ablösefrei | |||||
88/89 | 01.07.1988 | Ludogorets | Felgueiras | - | ablösefrei | |||||
86/87 | 01.07.1986 | Slavia Sofia | Ludogorets | - | ablösefrei | |||||
84/85 | 01.07.1984 | ZSKA Sofia | Slavia Sofia | - | ablösefrei | |||||
75/76 | 01.07.1975 | Botev Vratsa | ZSKA Sofia | - | ablösefrei | |||||
73/74 | 01.07.1973 | Botev Vr U19 | Botev Vratsa | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |