TSV Gau-Odernheim II
Mitarbeiterhistorie TSV Gau-Odernheim II
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2019 | 25.10.2021 | 720 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2016 | 30.06.2017 | 364 Tage | 0 | - |