TSG Wieseck Jugend
Mitarbeiterhistorie TSG Wieseck Jugend
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2021 | 30.06.2023 | 729 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2020 | 30.06.2021 | 364 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2018 | 30.06.2020 | 730 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2018 | 30.06.2021 | 1095 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2018 | 30.06.2019 | 364 Tage | 0 | - | ||||
| 01.10.2017 | 30.06.2020 | 1003 Tage | 0 | - | ||||
| 01.06.2017 | 30.06.2018 | 394 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2016 | 30.06.2017 | 364 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2015 | 30.06.2016 | 365 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2015 | 30.06.2018 | 1095 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2011 | 30.06.2012 | 365 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2010 | 30.06.2011 | 364 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2007 | 30.06.2008 | 365 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2006 | 30.06.2007 | 364 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2005 | 30.06.2006 | 364 Tage | 0 | - |