Tomasz Bekas
- Geb./Alter: 17.06.1975 (49)
- Geburtsort: Poznań
- Staatsbürgerschaft: Polen
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,32 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-4-2-1
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unia Swarzedz Trainer | 21/22 (12.07.2021) | vsl. - | 21/22 (12.07.2021) / vsl. - | 1170 Tage | 77 | 34 | 19 | 24 | 51 | 1,55 : 1,32 | 1,57 | 77 / 1,57 | ||
Vict. Wrzesnia Trainer | 18/19 (03.09.2018) | 20/21 (30.06.2021) | 18/19 (03.09.2018) / 20/21 (30.06.2021) | 1031 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Sokol Kleczew Trainer | 17/18 (01.07.2017) | 17/18 (04.06.2018) | 17/18 (01.07.2017) / 17/18 (04.06.2018) | 338 Tage | 31 | 16 | 8 | 7 | 24 | 1,58 : 0,90 | 1,81 | 31 / 1,81 | ||
Warta Posen Trainer | 14/15 (09.07.2014) | 16/17 (07.11.2016) | 14/15 (09.07.2014) / 16/17 (07.11.2016) | 852 Tage | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 1,29 : 2,07 | 1,14 | 14 / 1,14 |