Tiago Pinto
imago images
- Geb./Alter: 31.10.1984 (39)
- Geburtsort: Peso de Régua
- Staatsbürgerschaft: Portugal
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bournemouth Geschäftsführer Profifußball | 23/24 (24.05.2024) | vsl. - | 23/24 (24.05.2024) / vsl. - | 122 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
AS Rom Sportdirektor | 20/21 (01.01.2021) | 23/24 (03.02.2024) | 20/21 (01.01.2021) / 23/24 (03.02.2024) | 1128 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Benfica Sportlicher Leiter | 17/18 (01.07.2017) | 20/21 (31.12.2020) | 17/18 (01.07.2017) / 20/21 (31.12.2020) | 1279 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |