Geb./Alter: | 17.01.1990 (34) |
---|---|
Geburtsort: | Hainburg |
Nationalität: | Österreich |
Trainerlizenz: | UEFA-B-Lizenz |
Thomas Weindl
- Geb./Alter: 17.01.1990 (34)
- Geburtsort: Hainburg
- Staatsbürgerschaft: Österreich
- Trainerlizenz : UEFA-B-Lizenz
Ist Spieler:
Torwart
Verein:
Schönfeld/T.
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wiener Neustadt Torwart-Trainer | 21/22 (01.01.2022) | 22/23 (31.12.2022) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Sargon Duran (16 Spiele), Zeljko Ristic (12 Spiele), Heinz Griesmayer (1 Spiel) | ||||||
FC Admira II Torwart-Trainer | 18/19 (01.07.2018) | 19/20 (30.06.2020) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Csaba Szantó (48 Spiele) | ||||||
AKA Admira U15 Torwart-Trainer | 16/17 (01.07.2016) | 20/21 (30.06.2021) | - | 0,00 | ||
FC Admira II Torwart-Trainer | 16/17 (01.07.2016) | 16/17 (30.06.2017) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Martin Hiden (13 Spiele), Thomas Darazs (9 Spiele), Ernst Baumeister (6 Spiele) | ||||||
AKA Admira U16 Torwart-Trainer | 16/17 (01.07.2016) | 20/21 (30.06.2021) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Michael Gruber (14 Spiele), Thomas Pratl (1 Spiel) | ||||||
AKA Admira U18 Torwart-Trainer | 16/17 (01.07.2016) | 20/21 (30.06.2021) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Tilo Morbitzer (56 Spiele), Christian Wegleitner (22 Spiele), Csaba Szantó (22 Spiele) |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | 01.07.2024 | Wullersdorf | Schönfeld/T. | - | ? | |||||
23/24 | 01.02.2024 | Rehberg | Wullersdorf | - | ? | |||||
21/22 | 23.09.2021 | pausiert | Rehberg | - | - | |||||
19/20 | 01.07.2019 | Laa/Thaya | pausiert | - | - | |||||
18/19 | 18.04.2019 | pausiert | Laa/Thaya | - | - | |||||
17/18 | 01.07.2017 | Hohenau | pausiert | - | - | |||||
16/17 | 23.03.2017 | pausiert | Hohenau | - | - | |||||
14/15 | 01.07.2014 | Schweiggers | pausiert | - | - | |||||
13/14 | 14.03.2014 | Vereinslos | Schweiggers | - | - | |||||
12/13 | 01.07.2012 | SC Neusiedl/See | Vereinslos | 75 Tsd. € | - | |||||
11/12 | 01.01.2012 | FC Admira II | SC Neusiedl/See | 75 Tsd. € | ablösefrei | |||||
08/09 | 01.07.2008 | Admira Wacker | FC Admira II | - | - | |||||
07/08 | 01.07.2007 | Admira U19 | Admira Wacker | - | - | |||||
06/07 | 01.07.2006 | Admira U17 | Admira U19 | - | - | |||||
05/06 | 01.07.2005 | AKA Admira U15 | Admira U17 | - | - | |||||
04/05 | 01.07.2004 | Unter7brunn Jgd | AKA Admira U15 | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |