Tevfik Lav
04.04.2004 (48)
- Geb./Alter: 22.02.1956
- Geburtsort: Mersin
- Staatsbürgerschaft: Türkei
- Todestag: 04.04.2004 (48)
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,46 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konyaspor Trainer | 03/04 (20.01.2004) | 03/04 (04.04.2004) | 03/04 (20.01.2004) / 03/04 (04.04.2004) | 75 Tage | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 1,75 : 1,08 | 1,75 | 12 / 1,75 | ||
Ankaragücü Trainer | 02/03 (24.01.2003) | 03/04 (12.11.2003) | 02/03 (24.01.2003) / 03/04 (12.11.2003) | 292 Tage | 30 | 12 | 4 | 14 | 34 | 1,23 : 1,33 | 1,33 | 30 / 1,33 | ||
Siirt Jetpa Trainer | 01/02 (23.11.2001) | 01/02 (30.06.2002) | 01/02 (23.11.2001) / 01/02 (30.06.2002) | 219 Tage | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1,00 : 7,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | ||
Gaziantepspor Trainer | 01/02 (01.07.2001) | 01/02 (03.10.2001) | 01/02 (01.07.2001) / 01/02 (03.10.2001) | 94 Tage | 10 | 2 | 4 | 4 | 24 | 1,10 : 1,10 | 1,00 | 10 / 1,00 | ||
Siirt Jetpa Trainer | 00/01 (02.03.2001) | 00/01 (30.05.2001) | 00/01 (02.03.2001) / 00/01 (30.05.2001) | 89 Tage | 12 | 4 | 0 | 8 | 23 | 1,92 : 2,50 | 1,00 | 12 / 1,00 | ||
Denizlispor Trainer | 99/00 (01.06.2000) | 00/01 (15.09.2000) | 99/00 (01.06.2000) / 00/01 (15.09.2000) | 106 Tage | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 1,00 : 2,00 | 0,75 | 4 / 0,75 | ||
Denizlispor Co-Trainer | 99/00 (02.08.1999) | 99/00 (01.06.2000) | 99/00 (02.08.1999) / 99/00 (01.06.2000) | 304 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Ersun Yanal (27 Spiele) | ||||||||||||||
Soma Linyitspor Trainer | 97/98 (13.02.1998) | 98/99 (01.02.1999) | 97/98 (13.02.1998) / 98/99 (01.02.1999) | 353 Tage | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0,00 : 2,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | ||
Denizlispor Co-Trainer | 95/96 (01.04.1996) | 96/97 (30.06.1997) | 95/96 (01.04.1996) / 96/97 (30.06.1997) | 455 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Ersun Yanal (16 Spiele), Behzat Çınar (16 Spiele), Melih Garipler (6 Spiele), Milorad Mitrovic (3 Spiele), Ümit Kayıhan (1 Spiel) | ||||||||||||||
Bergamaspor Trainer | 95/96 (15.09.1995) | 95/96 (11.01.1996) | 95/96 (15.09.1995) / 95/96 (11.01.1996) | 118 Tage | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2,00 : 4,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | ||
Manisaspor Co-Trainer | 93/94 (01.07.1993) | 94/95 (30.06.1995) | 93/94 (01.07.1993) / 94/95 (30.06.1995) | 729 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Ödemisspor Trainer | 92/93 (25.01.1993) | 92/93 (30.06.1993) | 92/93 (25.01.1993) / 92/93 (30.06.1993) | 156 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Y. Turgutluspor Trainer | 92/93 (14.07.1992) | 92/93 (08.10.1992) | 92/93 (14.07.1992) / 92/93 (08.10.1992) | 86 Tage | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2,00 : 1,00 | 3,00 | 1 / 3,00 | ||
Alasehirspor Trainer | 91/92 (04.10.1991) | 91/92 (30.06.1992) | 91/92 (04.10.1991) / 91/92 (30.06.1992) | 270 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |