Temp Shepetivka
Mitarbeiterhistorie Temp Shepetivka
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.1990 | 30.06.1992 | 730 Tage | 19 | 0,53 | ||||
| 01.05.1993 | 30.11.1994 | 578 Tage | 57 | 1,21 | ||||
| 01.12.1994 | 28.04.1995 | 148 Tage | 9 | 1,00 | ||||
| 16.08.1995 | 31.12.1995 | 137 Tage | 0 | - | ||||
| 01.03.1996 | 30.06.1996 | 121 Tage | 0 | - | ||||
| 01.01.1993 | 01.05.1993 | 120 Tage | 0 | - | ||||
| 15.09.1992 | 31.12.1992 | 107 Tage | 4 | 1,00 | ||||
| 29.04.1995 | 30.06.1995 | 62 Tage | 10 | 1,20 | ||||
| 01.07.1995 | 15.08.1995 | 45 Tage | 3 | 0,00 | ||||
| 01.08.1992 | 15.09.1992 | 45 Tage | 2 | 3,00 |