Name im Heimatland: | طارق العشرى |
---|---|
Geb./Alter: | 24.11.1964 (59) |
Geburtsort: | Kafr El Dawar |
Nationalität: | Ägypten |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,85 Jahre |
Bevorzugte Formation: | 4-3-3 offensiv |
Tarek El Ashri
Wadi Degla FC
- Geb./Alter: 24.11.1964 (59)
- Geburtsort: Kafr El Dawar
- Staatsbürgerschaft: Ägypten
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,85 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-3 offensiv
War Spieler:
Letzter Verein :
Ittihad Alex
Meiste Spiele für :
Ittihad Alex
Karriereende :
01.07.1999
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Al-Nasr Bengh. Trainer | 24/25 (01.07.2024) | vsl. - | 2 | 0,50 | ||
Ittihad Alex Trainer | 23/24 (21.07.2023) | 23/24 (25.06.2024) | 33 | 1,36 | ||
Pharco FC Trainer | 22/23 (27.01.2023) | 23/24 (02.07.2023) | 18 | 1,56 | ||
Smouha Trainer | 22/23 (04.09.2022) | 22/23 (26.01.2023) | 16 | 1,00 | ||
Talaea El Gaish Trainer | 21/22 (29.12.2021) | 22/23 (31.08.2022) | 30 | 1,90 | ||
Talaea El Gaish Trainer | 20/21 (11.11.2020) | 20/21 (04.01.2021) | 7 | 0,57 | ||
Harras Hodoud Trainer | 20/21 (16.09.2020) | 20/21 (11.10.2020) | 6 | 0,67 | ||
El Masry Trainer | 19/20 (21.02.2020) | 20/21 (31.08.2020) | 6 | 0,33 | ||
Harras Hodoud Trainer | 18/19 (19.09.2018) | 19/20 (20.02.2020) | 49 | 1,29 | ||
Wadi Degla Trainer | 17/18 (05.12.2017) | 17/18 (30.06.2018) | 24 | 1,21 | ||
Enppi SC Trainer | 16/17 (26.11.2016) | 17/18 (15.10.2017) | 32 | 1,31 | ||
Al-Ahli Trainer | 16/17 (01.07.2016) | 16/17 (26.11.2016) | - | 0,00 | ||
Al-Hilal Trainer | 15/16 (17.02.2016) | 15/16 (15.04.2016) | 2 | 1,50 | ||
El Mokawloon Trainer | 15/16 (15.11.2015) | 15/16 (21.01.2016) | 9 | 0,67 | ||
Al-Shaab Trainer | 14/15 (09.06.2015) | 15/16 (31.10.2015) | 7 | 0,14 | ||
Enppi SC Trainer | 14/15 (07.07.2014) | 14/15 (05.06.2015) | 34 | 1,79 | ||
Al-Ahli Ben. Trainer | 13/14 (24.09.2013) | 14/15 (07.07.2014) | 7 | 2,00 | ||
Enppi SC Trainer | 11/12 (23.05.2012) | 13/14 (09.07.2013) | 18 | 1,94 | ||
Harras Hodoud Trainer | 06/07 (01.07.2006) | 11/12 (23.05.2012) | 142 | 1,60 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99/00 | 01.07.1999 | Ittihad Alex | Karriereende | - | - | |||||
83/84 | 01.07.1983 | Alexandria U21 | Ittihad Alex | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |