Name im Heimatland: | 下平 隆宏 |
---|---|
Geb./Alter: | 18.12.1971 (52) |
Geburtsort: | Gonohe, Aomori |
Nationalität: | Japan |
ø-Amtszeit als Trainer: |
2,54 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 4-3-3 offensiv |
Berater: | Athleteplus |
Takahiro Shimotaira
IMAGO
- Geb./Alter: 18.12.1971 (52)
- Geburtsort: Gonohe, Aomori
- Staatsbürgerschaft: Japan
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,54 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-3 offensiv
War Spieler:
Letzter Verein :
Kashiwa Reysol
Meiste Spiele für :
Kashiwa Reysol
Karriereende :
01.01.2005
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
V-V. Nagasaki Trainer | 23/24 (15.02.2024) | vsl. - | 39 | 1,87 | ||
V-V. Nagasaki Co-Trainer | 23/24 (01.02.2024) | 23/24 (14.02.2024) | - | 0,00 | ||
Oita Trinita Trainer | 21/22 (01.02.2022) | 23/24 (31.01.2024) | 94 | 1,44 | ||
Yokohama FC Trainer | 18/19 (14.05.2019) | 20/21 (08.04.2021) | 77 | 1,40 | ||
Yokohama FC Co-Trainer | 18/19 (01.02.2019) | 18/19 (13.05.2019) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Edson Tavares (13 Spiele) | ||||||
Kashiwa Reysol Technischer Direktor | 17/18 (21.05.2018) | 18/19 (31.01.2019) | - | 0,00 | ||
Kashiwa Reysol Trainer | 15/16 (12.03.2016) | 17/18 (13.05.2018) | 106 | 1,60 | ||
Kashiwa Reysol Co-Trainer | 15/16 (01.02.2016) | 15/16 (12.03.2016) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Milton Mendes (3 Spiele) | ||||||
Reysol U18 Trainer | 09/10 (01.02.2010) | 15/16 (31.01.2016) | 3 | 1,00 | ||
Reysol U18 Co-Trainer | 08/09 (01.02.2009) | 09/10 (31.01.2010) | - | 0,00 | ||
Kashiwa Reysol Scout | 04/05 (01.02.2005) | 08/09 (31.01.2009) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05 | 01.01.2005 | Kashiwa Reysol | Karriereende | - | - | |||||
02/03 | 01.01.2003 | FC Tokyo | Kashiwa Reysol | - | ablösefrei | |||||
00/01 | 01.01.2001 | Kashiwa Reysol | FC Tokyo | - | ablösefrei | |||||
93/94 | 01.06.1994 | Juventus U19 | Kashiwa Reysol | - | Leih-Ende | |||||
93/94 | 01.01.1994 | Kashiwa Reysol | Juventus U19 | - | Leihe | |||||
89/90 | 01.01.1990 | Unbekannt | Hitachi SC | - | ablösefrei | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |